MAGDALENA PETERSON
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2024 |
Adresa: |
Poronin, Suche 113, 34-520, Suche 113, 34-520 Poronin, Polsko |
|
Ing. ČESTMÍR GŘÍBEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.04.2022 |
Adresa: |
73944, 25838326, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, K Šištotu, 1056 |
|
Ing. ČESTMÍR GŘÍBEK
|
Neaktivní
od 11.07.2024
|
Jednatel |
14.04.2022 |
Adresa: |
73944, 25838326, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, K Šištotu, 1056, K Šištotu 1056, 73944 Brušperk |
|
OTO KUBICZEK
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
jednatel |
19.04.2021 |
Adresa: |
73961, 25275241, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 801 |
|
OTO KUBICZEK
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
jednatel |
19.04.2021 |
Adresa: |
73961, 25275241, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 801, Oldřichovice 801, 73961 Třinec |
|
Oto Kubiczek
|
Neaktivní
od 19.04.2021
|
jednatel |
23.06.2008 |
Adresa: |
73958, Třinec, Oldřichovice 801 |
|
Oto Kubiczek
|
Neaktivní
od 19.04.2021
|
jednatel |
23.06.2008 |
Adresa: |
Třinec, Oldřichovice 801, 73958, 73958 Třinec - Oldřichovice 801, Česká republika |
|
Oto Kubiczek
|
Neaktivní
od 23.06.2008
|
jednatel |
01.06.2001 |
Adresa: |
25275241, Třinec, Oldřichovice 801 |
|
OTO KUBICZEK
|
Neaktivní
od 23.06.2008
|
jednatel |
01.06.2001 |
Adresa: |
73961, 25275241, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 801, Oldřichovice 801, 73961 Třinec |
|
Ing. Petr Kawulok
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
Třinec V, Sosnová, 364 |
|
Ing. Jaroslav Satori
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
Třinec VI, Palackého, 495 |
|
Oto Kubiczek
|
Neaktivní
od 01.06.2001
|
jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
Třinec VI, kpt. Nálepky, 521 |
|
Ing. Petr Kawulok
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
73961, 12532631, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 364, Sosnová 364, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
Ing. Jaroslav Satori
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
73961, 12568902, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Palackého, 495, Palackého 495, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Oto Kubiczek
|
Neaktivní
od 01.06.2001
|
jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
73961, 12569160, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, kpt. Nálepky, 521, kpt. Nálepky 521, Lyžbice, 73961 Třinec |
|