IVAN HALAMA
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
11000, 21704716, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
IVAN HALAMA
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ivan Halama
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
Jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
Praha 1 - Nové Město, Jindřišská, 908/12 |
|
Ivan Halama
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
Jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
11000, 21707120, Praha, Nové Město, Jindřišská, 908, 12, Jindřišská 908/12, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
PaedDr. Josef Kubišta
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
Jednatel |
08.09.1997 |
Adresa: |
Liberec 14, U obrázku, 901 |
|
PaedDr. Josef Kubišta
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
Jednatel |
08.09.1997 |
Adresa: |
46014, 23716339, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, U Obrázku, 901, 16, U Obrázku 901/16, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Libor Bernard
|
Neaktivní
od 05.06.1996
|
Jednatel |
20.02.1996 |
Adresa: |
46006, Liberec 6, Burianova, 918/6 |
|
Karel Munzar
|
Neaktivní
od 08.09.1997
|
Jednatel |
20.02.1996 |
Adresa: |
46312, Liberec 25, Holubova, 508/1 |
|
Libor Bernard
|
Neaktivní
od 05.06.1996
|
Jednatel |
20.02.1996 |
Adresa: |
918/6, Liberec 6, Burianova, 46006, Burianova 918/6, 46006 Liberec 6, Česká republika |
|
Karel Munzar
|
Neaktivní
od 08.09.1997
|
Jednatel |
20.02.1996 |
Adresa: |
46312, 23749776, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Holubova, 508, 1, Holubova 508/1, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|