JIŘÍ PORŠ
|
Aktivní
|
Předseda |
01.05.2024 |
Adresa: |
51101, 21584591, Semily, Turnov, Turnov, U Zastávky, 597, U Zastávky 597, 51101 Turnov |
|
DAGMAR PORŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
01.05.2024 |
Adresa: |
51101, 21584591, Semily, Turnov, Turnov, U Zastávky, 597, U Zastávky 597, 51101 Turnov |
|
ROMANA SEIWALDOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
01.05.2024 |
Adresa: |
46345, 14901404, Liberec, Kobyly, Kobyly, 54, č.p. 54, 46345 Kobyly |
|
TOMÁŠ HRAZDIRA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.05.2024 |
Adresa: |
51101, 21584125, Semily, Turnov, Turnov, Husova, 550, Husova 550, 51101 Turnov |
|
MARCELA VOLFOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
01.05.2024 |
Adresa: |
29411, 15547809, Mladá Boleslav, Žďár, Doubrava, 63, Doubrava 63, 29411 Žďár |
|
ROMANA SEIWALDOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
27.09.2020 |
Adresa: |
46345, 14901404, Liberec, Kobyly, Kobyly, 54 |
|
JIŘÍ PORŠ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
02.08.2019 |
Adresa: |
51101, 21584591, Semily, Turnov, Turnov, U Zastávky, 597 |
|
DAGMAR PORŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka výboru |
02.08.2019 |
Adresa: |
51101, 21584591, Semily, Turnov, Turnov, U Zastávky, 597 |
|
TOMÁŠ HRAZDIRA
|
Aktivní
|
Výcvikář |
19.06.2019 |
Adresa: |
51101, 21584125, Semily, Turnov, Turnov, Husova, 550 |
|
MARCELA VOLFOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
15.06.2019 |
Adresa: |
29411, 15547809, Mladá Boleslav, Žďár, Doubrava, 63 |
|
ROMANA SEIWALDOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
Pokladní |
27.09.2020 |
Adresa: |
46345, 14901404, Liberec, Kobyly, Kobyly, 54, č.p. 54, 46345 Kobyly |
|
JIŘÍ PORŠ
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
Předseda výboru |
02.08.2019 |
Adresa: |
51101, 21584591, Semily, Turnov, Turnov, U Zastávky, 597, U Zastávky 597, 51101 Turnov |
|
DAGMAR PORŠOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
Jednatelka výboru |
02.08.2019 |
Adresa: |
51101, 21584591, Semily, Turnov, Turnov, U Zastávky, 597, U Zastávky 597, 51101 Turnov |
|
TOMÁŠ HRAZDIRA
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
Výcvikář |
19.06.2019 |
Adresa: |
51101, 21584125, Semily, Turnov, Turnov, Husova, 550, Husova 550, 51101 Turnov |
|
TOMÁŠ HRAZDIRA
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
Výcvikář |
15.06.2019 |
Adresa: |
51101, Semily, Turnov, Turnov, Husova, 550 |
|
JIŘÍ PORŠ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Předseda výboru |
15.06.2019 |
Adresa: |
51101, 21583315, Semily, Turnov, Turnov, 5. května, 468 |
|
DAGMAR PORŠOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Jednatelka výboru |
15.06.2019 |
Adresa: |
51101, 21583315, Semily, Turnov, Turnov, 5. května, 468 |
|
ROMANA KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2020
|
Pokladní |
15.06.2019 |
Adresa: |
46345, 14901404, Liberec, Kobyly, Kobyly, 54 |
|
TOMÁŠ HRAZDIRA
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
Výcvikář |
15.06.2019 |
Adresa: |
51101, 21584125, Semily, Turnov, Turnov, Husova, 550, Husova 550, 51101 Turnov |
|
JIŘÍ PORŠ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Předseda výboru |
15.06.2019 |
Adresa: |
51101, 21583315, Semily, Turnov, Turnov, 5. května, 468, 5. května 468, 51101 Turnov |
|
DAGMAR PORŠOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Jednatelka výboru |
15.06.2019 |
Adresa: |
51101, 21583315, Semily, Turnov, Turnov, 5. května, 468, 5. května 468, 51101 Turnov |
|
ROMANA KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2020
|
Pokladní |
15.06.2019 |
Adresa: |
46345, 14901404, Liberec, Kobyly, Kobyly, 54, č.p. 54, 46345 Kobyly |
|
MARCELA VOLFOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2024
|
Členka výboru |
15.06.2019 |
Adresa: |
29411, 15547809, Mladá Boleslav, Žďár, Doubrava, 63, Doubrava 63, 29411 Žďár |
|
JIŘÍ PORŠ
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
předseda výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
51101, 21583315, Turnov, Turnov, 5. května, 468 |
|
DAGMAR PORŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
51101, 21583315, Turnov, Turnov, 5. května, 468 |
|
TOMÁŠ HRAZDIRA
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
51101, 21584125, Turnov, Turnov, Husova, 550 |
|
JIŘÍ PORŠ
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
předseda výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
51101, 21583315, Semily, Turnov, Turnov, 5. května, 468, 5. května 468, 51101 Turnov |
|
DAGMAR PORŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
51101, 21583315, Semily, Turnov, Turnov, 5. května, 468, 5. května 468, 51101 Turnov |
|
TOMÁŠ HRAZDIRA
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
51101, 21584125, Semily, Turnov, Turnov, Husova, 550, Husova 550, 51101 Turnov |
|