PETR DALECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2020 |
Adresa: |
53701, 18902138, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mládežnická, 1057 |
|
PETR DALECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2020 |
Adresa: |
53701, 18902138, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mládežnická, 1057, Mládežnická 1057, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
JIŘÍ TROJAN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2016 |
Adresa: |
53705, 18899943, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Čavisovská, 837 |
|
JIŘÍ TROJAN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2016 |
Adresa: |
53705, 18899943, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Čavisovská, 837, Čavisovská 837, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
PETR DALECKÝ
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
Jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
53701, 18902138, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mládežnická, 1057 |
|
PETR DALECKÝ
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
Jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
53701, 18902138, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mládežnická, 1057, Mládežnická 1057, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
JIŘÍ TROJAN
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
53803, 26595052, Morašice, Janovice, 53 |
|
JIŘÍ TROJAN
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
jednatel |
20.02.2013 |
Adresa: |
53803, 26595052, Chrudim, Morašice, Janovice, 53, Janovice 53, 53803 Morašice |
|
Petr Dalecký
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
17.08.2001 |
Adresa: |
53701, 18902138, Chrudim IV, Mládežnická, 1057 |
|
PETR DALECKÝ
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
17.08.2001 |
Adresa: |
53701, 18902138, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mládežnická, 1057, Mládežnická 1057, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Petr Dalecký
|
Neaktivní
od 17.08.2001
|
Jednatel |
16.01.1996 |
Adresa: |
Markovice čp. 1057, 537 01 Chrudim IV. |
|