Karla Rebejová
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
Předseda představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
56201, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Štefánikova, 234 |
|
Ing. Zdeněk Paťava
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
Člen představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
56965, Budislav u Litomyšle, 34 |
|
Ing. ZDENĚK PAŤAVA
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
Člen představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
56965, 1833448, Svitavy, Budislav, Budislav, 34, č.p. 34, 56965 Budislav |
|
Karla Rebejová
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
Předseda představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
234, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Štefánikova, 56201, Štefánikova 234, 56201 Ústí nad Orlicí, okres: Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
Karla Rebejová
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
56201, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Štefánikova, 234 |
|
Miluše Lorencová
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
Předseda představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
14000, Praha 4 - Libuš, Na domovině, 692 |
|
Radomír Borek
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
57001, 1905023, Svitavy, Litomyšl, Na Lánech, 475 |
|
Karla Rebejová
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
234, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Štefánikova, 56201, Štefánikova 234, 56201 Ústí nad Orlicí, okres: Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
Miluše Lorencová
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
Předseda představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
14200, 21902429, Praha, Libuš, Na domovině, 692, 18, Na domovině 692/18, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Radomír Borek
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
Člen představenstva |
20.06.1996 |
Adresa: |
57001, 1905023, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Na Lánech, 475, Na Lánech 475, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Radomír Borek
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
Předseda představenstva |
06.05.1996 |
Adresa: |
57001, 1905023, Svitavy, Litomyšl, Na Lánech, 475 |
|
Hana Rozlívková
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
Člen představenstva |
06.05.1996 |
Adresa: |
57001, Svitavy, Litomyšl, ul.Nová, 875 |
|
Radomír Borek
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
Předseda představenstva |
06.05.1996 |
Adresa: |
57001, 1905023, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Na Lánech, 475, Na Lánech 475, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Hana Rozlívková
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
Člen představenstva |
06.05.1996 |
Adresa: |
57001, 1908791, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Nová, 875, Nová 875, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing.Jan Vodehnal st.
|
Neaktivní
od 06.05.1996
|
Člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
56961, 1785265, Dolní Újezd, 493 |
|
Kateřina Bolcárová
|
Neaktivní
od 06.05.1996
|
Člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
56961, 1785265, Dolní újezd, 493 |
|
Ing. Jan Fišer
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
Člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
56201, 24748820, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Polní, 1340 |
|
Ing.Jan Vodehnal st.
|
Neaktivní
od 06.05.1996
|
Člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
56961, 1785265, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 493, č.p. 493, 56961 Dolní Újezd |
|
Kateřina Bolcárová
|
Neaktivní
od 06.05.1996
|
Člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
56961, 1785265, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 493, č.p. 493, 56961 Dolní Újezd |
|
Ing. Jan Fišer
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
Člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
56206, 24748820, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Polní, 1340, Polní 1340, 56206 Ústí nad Orlicí |
|