MILOŠ KLÁR
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
předseda představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
50002, 25289136, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Bozděchova, 1668, 13a |
|
PETR HALÁK
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
místopředseda představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
50009, 23812362, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mrštíkova, 942, 36 |
|
Gabriel Koós
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
člen představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
50346, 15836801, Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Hradecká, 507 |
|
MILOŠ KLÁR
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
předseda představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
50002, 25289136, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Bozděchova, 1668, 13a, Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
PETR HALÁK
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
místopředseda představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
50009, 23812362, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mrštíkova, 942, 36, Mrštíkova 942/36, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Gabriel Koós
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
člen představenstva |
03.04.2013 |
Adresa: |
50346, 15836801, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Hradecká, 507, Hradecká 507, 50346 Třebechovice pod Orebem |
|
Ing. arch. Karel Schmied
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
Předseda představenstva |
07.11.2005 |
Adresa: |
50003, 23909901, Hradec Králové, Bratří Štefanů, 800 |
|
Miloš Klár
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
Místopředseda představenstva |
07.11.2005 |
Adresa: |
50002, 25289136, Hradec Králové, Bozděchova, 1668 |
|
Ing. Petr Halák
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
Člen představenstva |
07.11.2005 |
Adresa: |
50009, 23812362, Hradec Králové, Mrštíkova, 942 |
|
Ing. arch. Karel Schmied
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
Předseda představenstva |
07.11.2005 |
Adresa: |
50003, 23909901, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů, 800, 16, Bratří Štefanů 800/16, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
MILOŠ KLÁR
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
Místopředseda představenstva |
07.11.2005 |
Adresa: |
50002, 25289136, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Bozděchova, 1668, 13a, Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Petr Halák
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
Člen představenstva |
07.11.2005 |
Adresa: |
50009, 23812362, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mrštíkova, 942, 36, Mrštíkova 942/36, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Miloš Klár
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
Místopředseda představenstva |
17.04.2003 |
Adresa: |
50002, Hradec Králové - Pražské Předměstí, Bozděchova, 1668/13a |
|
Miloš Klár
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
Místopředseda představenstva |
17.04.2003 |
Adresa: |
50002, 27686744, Hradec Králové, Hradec Králové, Roudnička, K Chatám, 36, 36, K Chatám 36/36, Roudnička, 50002 Hradec Králové |
|
Miloš Klár
|
Neaktivní
od 17.04.2003
|
Místopředseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
Hradec Králové 9, Na občinách, 1089 |
|
Ing.arch. Karel Schmied
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
Předseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
Hradec Králové, Hradec Králové, bří Štefanů, 800 |
|
Karel Koláček
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
Člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
Hradec Králové 9, Na konečné, 1015 |
|
Miloš Klár
|
Neaktivní
od 17.04.2003
|
Místopředseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
1089, Hradec Králové 9, Na občinách, Na občinách 1089, Hradec Králové 9, Česká republika |
|
Ing.arch. Karel Schmied
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
Předseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
800, Hradec Králové, Hradec Králové, bří Štefanů, bří Štefanů 800, Hradec Králové, okres: Hradec Králové, Česká republika |
|
Karel Koláček
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
Člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
50009, 23813091, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Konečné, 1015, 10, Na Konečné 1015/10, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|