TOMÁŠ KARLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
56553, 17962552, Svitavy, Sloupnice, Dolní Sloupnice, 175 |
|
TOMÁŠ KARLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
56553, 17962552, Svitavy, Sloupnice, Dolní Sloupnice, 175, Dolní Sloupnice 175, 56553 Sloupnice |
|
Ing. JOSEF KARLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
56553, 17962552, Svitavy, Sloupnice, Dolní Sloupnice, 175 |
|
Ing. JOSEF KARLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
56553, 17962552, Svitavy, Sloupnice, Dolní Sloupnice, 175, Dolní Sloupnice 175, 56553 Sloupnice |
|
JAROSLAV LEHKÝ
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
56401, 18125425, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, U Velorexu, 1305 |
|
JAROSLAV LEHKÝ
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
56401, 18125425, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, U Velorexu, 1305, U Velorexu 1305, 56401 Žamberk |
|
Ing. Josef Karlík
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
56553, 17962552, Sloupnice, Dolní Sloupnice, 175 |
|
Ing. JOSEF KARLÍK
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
56553, 17962552, Svitavy, Sloupnice, Dolní Sloupnice, 175, Dolní Sloupnice 175, 56553 Sloupnice |
|
Petr Kubíček
|
Neaktivní
od 19.11.1998
|
Jednatel |
07.02.1996 |
Adresa: |
56401, Dlouhoňovice 12, pošta Žamberk |
|
Jaroslav Lehký
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
07.02.1996 |
Adresa: |
56401, 18125425, Ústí nad Orlicí, Žamberk, U Velorexu, 1305 |
|
Petr Kubíček
|
Neaktivní
od 19.11.1998
|
Jednatel |
07.02.1996 |
Adresa: |
Dlouhoňovice 12, pošta Žamberk, 56401, 56401 Dlouhoňovice 12, pošta Žamberk, Česká republika |
|
JAROSLAV LEHKÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
07.02.1996 |
Adresa: |
56401, 18125425, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, U Velorexu, 1305, U Velorexu 1305, 56401 Žamberk |
|