ZDENĚK DIVIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.05.2018 |
Adresa: |
53002, 7483350, Pardubice, Barchov, Barchov, 56 |
|
ZDENĚK DIVIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.05.2018 |
Adresa: |
53002, 7483350, Pardubice, Barchov, Barchov, 56, č.p. 56, 53002 Barchov |
|
Jiřina Beranová
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
Jednatel |
12.01.2005 |
Adresa: |
53002, 13155385, Ostřešany, 163 |
|
Zdeněk Diviš
|
Neaktivní
od 07.05.2018
|
Jednatel |
12.01.2005 |
Adresa: |
53002, 7483350, Barchov, 56 |
|
Jiřina Beranová
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
Jednatel |
12.01.2005 |
Adresa: |
53002, 13155385, Pardubice, Ostřešany, Ostřešany, 163, č.p. 163, 53002 Ostřešany |
|
ZDENĚK DIVIŠ
|
Neaktivní
od 07.05.2018
|
Jednatel |
12.01.2005 |
Adresa: |
53002, 7483350, Pardubice, Barchov, Barchov, 56, č.p. 56, 53002 Barchov |
|
Jiřina Beranová
|
Neaktivní
od 12.01.2005
|
Jednatel |
10.04.1996 |
Adresa: |
53003, 7722346, Pardubice, Pardubice, Bartoňova, 849 |
|
Zdeněk Diviš
|
Neaktivní
od 12.01.2005
|
Jednatel |
10.04.1996 |
Adresa: |
53002, Pardubice, Pardubice, Nemošice, 304 |
|
Jiřina Beranová
|
Neaktivní
od 12.01.2005
|
Jednatel |
10.04.1996 |
Adresa: |
53012, 7722346, Pardubice, Pardubice, Studánka, Bartoňova, 849, Bartoňova 849, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Zdeněk Diviš
|
Neaktivní
od 12.01.2005
|
Jednatel |
10.04.1996 |
Adresa: |
53003, 7687702, Pardubice, Pardubice, Nemošice, 28. října, 304, 28. října 304, Nemošice, 53003 Pardubice |
|