PETR BULÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2018 |
Adresa: |
51101, 15143716, Semily, Všeň, Mokrý, 1 |
|
PETR BULÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2018 |
Adresa: |
51101, 15143716, Semily, Všeň, Mokrý, 1, Mokrý 1, 51101 Všeň |
|
ZDENĚK BULÍŘ
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
jednatel |
23.08.2018 |
Adresa: |
51101, 15143716, Semily, Všeň, Mokrý, 1 |
|
ZDENĚK BULÍŘ
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
jednatel |
23.08.2018 |
Adresa: |
51101, 15143716, Semily, Všeň, Mokrý, 1, Mokrý 1, 51101 Všeň |
|
PETR BULÍŘ
|
Neaktivní
od 23.08.2018
|
jednatel |
05.01.2015 |
Adresa: |
51101, 15143716, Všeň, Mokrý, 1 |
|
PETR BULÍŘ
|
Neaktivní
od 23.08.2018
|
jednatel |
05.01.2015 |
Adresa: |
51101, 15143716, Semily, Všeň, Mokrý, 1, Mokrý 1, 51101 Všeň |
|
Ladislav Kopa
|
Neaktivní
od 21.12.1998
|
Jednatel |
27.03.1996 |
Adresa: |
51101, 21591687, Semily, Turnov, Přepeřská, 1305 |
|
Zdeněk Bulíř
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
Jednatel |
27.03.1996 |
Adresa: |
51101, 21583544, Semily, Turnov, Krajířova, 491 |
|
Ladislav Kopa
|
Neaktivní
od 21.12.1998
|
Jednatel |
27.03.1996 |
Adresa: |
51101, 21591687, Semily, Turnov, Turnov, Přepeřská, 1305, Přepeřská 1305, 51101 Turnov |
|
Zdeněk Bulíř
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
Jednatel |
27.03.1996 |
Adresa: |
51101, 21583544, Semily, Turnov, Turnov, Krajířova, 491, Krajířova 491, 51101 Turnov |
|