Ing. LUDĚK SAJDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
51261, 16924649, Semily, Přepeře, Přepeře, 96 |
|
Ing. LUDĚK SAJDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
51261, 16924649, Semily, Přepeře, Přepeře, 96, č.p. 96, 51261 Přepeře |
|
RNDr. PETR SAJDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
27801, 27422887, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, U Křížku, 563 |
|
RNDr. PETR SAJDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
27801, 27422887, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, U Křížku, 563, U Křížku 563, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
RNDr. Petr Sajdl
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
Jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
51261, Kralupy nad Vltavou, V Zátiší, 1018 |
|
RNDr. Petr Sajdl
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
Jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
1018, Kralupy nad Vltavou, V Zátiší, 51261, V Zátiší 1018, 51261 Kralupy nad Vltavou, Česká republika |
|
RNDr. Ivo Ryšavý
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
Jednatel |
31.03.1998 |
Adresa: |
14000, 21997829, Praha 4, Choceradská, 3119/6 |
|
Ing. Luděk Sajdl
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
Jednatel |
31.03.1998 |
Adresa: |
51261, 16924649, Semily, Přepeře, 96 |
|
RNDr. Ivo Ryšavý
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
Jednatel |
31.03.1998 |
Adresa: |
14100, 21997829, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3119, 6, Choceradská 3119/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. LUDĚK SAJDL
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
Jednatel |
31.03.1998 |
Adresa: |
51261, 16924649, Semily, Přepeře, Přepeře, 96, č.p. 96, 51261 Přepeře |
|
Dr. Helena Boháčová
|
Neaktivní
od 12.04.1996
|
|
21.11.1995 |
Adresa: |
51101, 21571813, Semily, Turnov, Vesecká, 78 |
|
Lenka Beranová
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
|
21.11.1995 |
Adresa: |
51246, Semily, Harrachov, 20 |
|
Dr. Helena Boháčová
|
Neaktivní
od 12.04.1996
|
|
21.11.1995 |
Adresa: |
51101, 21571813, Semily, Turnov, Daliměřice, Vesecká, 78, Vesecká 78, Daliměřice, 51101 Turnov |
|
Lenka Beranová
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
|
21.11.1995 |
Adresa: |
51246, 16892852, Semily, Harrachov, Harrachov, 20, č.p. 20, 51246 Harrachov |
|