Ing. PAVEL FEIFER
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.10.2022 |
Adresa: |
50008, 27107965, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Smrková, 1965 |
|
Ing. PAVEL FEIFER
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.10.2022 |
Adresa: |
50008, 27107965, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Smrková, 1965, Smrková 1965, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
MARTIN FEIFER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2021 |
Adresa: |
50008, 27107965, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Smrková, 1965 |
|
MARTIN FEIFER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2021 |
Adresa: |
50008, 27107965, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Smrková, 1965, Smrková 1965, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
PAVEL FEIFER
|
Neaktivní
od 10.10.2022
|
Jednatel |
02.06.2017 |
Adresa: |
50008, 27107965, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Smrková, 1965 |
|
VIKTOR KULENDÍK
|
Neaktivní
od 12.07.2021
|
Jednatel |
02.06.2017 |
Adresa: |
50008, 27174930, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Smrková, 1960 |
|
VIKTOR KULENDÍK
|
Neaktivní
od 12.07.2021
|
Jednatel |
02.06.2017 |
Adresa: |
50008, 27174930, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Smrková, 1960, Smrková 1960, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
PAVEL FEIFER
|
Neaktivní
od 10.10.2022
|
Jednatel |
02.06.2017 |
Adresa: |
50008, 27107965, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Smrková, 1965, Smrková 1965, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Viktor Kulendík
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Jednatel |
10.05.2000 |
Adresa: |
50002, 23872632, Hradec Králové, Hradec Králové, Resslova, 929 |
|
Viktor Kulendík
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Jednatel |
10.05.2000 |
Adresa: |
50002, 23872632, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Resslova, 929, 6, Resslova 929/6, 50002 Hradec Králové |
|
Viktor Kulendík
|
Neaktivní
od 10.05.2000
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
23815582, Hradec Králové, Hradec Králové, Na Biřičce, 1264 |
|
Pavel Jirmus
|
Neaktivní
od 21.08.2001
|
1. jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
Holice v Čechách, Kamence, 18 |
|
Ing. Pavel Feifer
|
Neaktivní
od 04.03.2005
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
23815582, Hradec Králové, Hradec Králové, Na Biřičce, 1264 |
|
Pavel Feifer
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
23815582, Hradec Králové, Hradec Králové, Na Biřičce, 1264 |
|
Viktor Kulendík
|
Neaktivní
od 10.05.2000
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
50008, 23815582, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Biřičce, 1264, 10, Na Biřičce 1264/10, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Pavel Jirmus
|
Neaktivní
od 21.08.2001
|
1. jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
18, Holice v Čechách, Kamence, Kamence 18, Holice v Čechách, Česká republika |
|
Ing. Pavel Feifer
|
Neaktivní
od 04.03.2005
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
50008, 23815582, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Biřičce, 1264, 10, Na Biřičce 1264/10, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Pavel Feifer
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
50008, 23815582, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Biřičce, 1264, 10, Na Biřičce 1264/10, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|