Jaroslav Šámal
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
56401, 18124852, Žamberk, Žamberk, Na Výsluní, 1237 |
|
Jaroslav Šámal
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
56401, 18124852, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Na Výsluní, 1237, Na Výsluní 1237, 56401 Žamberk |
|
Jaroslav Šámal
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
Jednatel |
10.12.2002 |
Adresa: |
56401, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Fučíkova, 1237 |
|
Jaroslav Šámal
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
Jednatel |
10.12.2002 |
Adresa: |
1237, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Fučíkova, 56401, Fučíkova 1237, 56401 Žamberk, okres: Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
Václav Prokopec
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
18122094, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Fučíkova, 893 |
|
Jaroslav Šámal
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
Ústí nad Orlicí, Žamberk, Fučíkova, 1237 |
|
Vladimír Šedaj
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
18125671, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Pionýrů, 1331 |
|
Václav Prokopec
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
56401, 18122094, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Fučíkova, 893, Fučíkova 893, 56401 Žamberk |
|
Jaroslav Šámal
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
1237, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Fučíkova, Fučíkova 1237, Žamberk, okres: Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
Vladimír Šedaj
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
56401, 18125671, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Pionýrů, 1331, Pionýrů 1331, 56401 Žamberk |
|