TEREZIE BELFÍNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
35707, 20943300, Oloví, Hory, 51 |
|
TEREZIE BELFÍNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
35707, 20943300, Sokolov, Oloví, Hory, 51, Hory 51, 35707 Oloví |
|
Dagmar Miščuková
|
Neaktivní
od 07.01.2010
|
Jednatel |
25.04.2002 |
Adresa: |
35707, 4, Oloví, Horní, 91 |
|
TEREZIE BELFÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
25.04.2002 |
Adresa: |
35707, 20943300, Oloví, Hory, 51 |
|
Dagmar Miščuková
|
Neaktivní
od 07.01.2010
|
Jednatel |
25.04.2002 |
Adresa: |
91, Oloví, Horní, 35707, Horní 91, 35707 Oloví, Česká republika |
|
TEREZIE BELFÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
25.04.2002 |
Adresa: |
35707, 20943300, Sokolov, Oloví, Hory, 51, Hory 51, 35707 Oloví |
|
Ludvík Kaucký
|
Neaktivní
od 25.04.2002
|
Jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
4, Sokolov, Oloví, Hory, 129//9 |
|
Dagmar Miščuková
|
Neaktivní
od 25.04.2002
|
Jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
4, Sokolov, Oloví, Horní, 91 |
|
Terezie Belfínová
|
Neaktivní
od 25.04.2002
|
Jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
20943300, Sokolov, Oloví, Hory, 51 |
|
Ludvík Kaucký
|
Neaktivní
od 25.04.2002
|
Jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
129//9, Sokolov, Oloví, Hory, Hory 129//9, Oloví, okres: Sokolov, Česká republika |
|
Dagmar Miščuková
|
Neaktivní
od 25.04.2002
|
Jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
91, Sokolov, Oloví, Horní, Horní 91, Oloví, okres: Sokolov, Česká republika |
|
TEREZIE BELFÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2002
|
Jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
35707, 20943300, Sokolov, Oloví, Hory, 51, Hory 51, 35707 Oloví |
|