PETR ZLÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
25162, 28325087, Mukařov, Srbín, Nad Rafandou, 400 |
|
TOMASZ EUGENIUSZ ROGACZ
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
25262, 27282490, Statenice, Statenice, Zelená, 415 |
|
PETR ZLÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
25162, 28325087, Praha-východ, Mukařov, Srbín, Nad Rafandou, 400, Nad Rafandou 400, Srbín, 25162 Mukařov |
|
TOMASZ EUGENIUSZ ROGACZ
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
25262, 27282490, Praha-západ, Statenice, Statenice, Zelená, 415, Zelená 415, 25262 Statenice |
|
TOMASZ EUGENIUSZ ROGACZ
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
03.11.2014 |
Adresa: |
02-972 Varšava, Sarmacka 22/24 |
|
TOMASZ EUGENIUSZ ROGACZ
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
03.11.2014 |
Adresa: |
02-972 Varšava, Sarmacka 22/24, Sarmacka 22/24, 02-972 Varšava, Polsko |
|
ALEXANDER SCHRAMM
|
Neaktivní
od 03.11.2014
|
jednatel |
23.07.2013 |
Adresa: |
16000, 22178996, Praha 6, Bubeneč, U zeměpisného ústavu, 506, 3 |
|
ALEXANDER SCHRAMM
|
Neaktivní
od 03.11.2014
|
jednatel |
23.07.2013 |
Adresa: |
16000, 22178996, Praha, Bubeneč, U zeměpisného ústavu, 506, 3, U zeměpisného ústavu 506/3, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
PETR ZLÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
08.08.2011 |
Adresa: |
25162, 28325087, Mukařov, Srbín, Nad Rafandou, 400 |
|
PETR ZLÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
08.08.2011 |
Adresa: |
25162, 28325087, Praha-východ, Mukařov, Srbín, Nad Rafandou, 400, Nad Rafandou 400, Srbín, 25162 Mukařov |
|
Pavel Pavlíček
|
Neaktivní
od 08.08.2011
|
jednatel |
01.10.2010 |
Adresa: |
14200, 25176633, Praha 4, K Mejtu, 477, 15 |
|
Pavel Pavlíček
|
Neaktivní
od 08.08.2011
|
jednatel |
01.10.2010 |
Adresa: |
14200, 25176633, Praha, Písnice, K mejtu, 477, 15, K mejtu 477/15, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Andreas Schwerla
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
jednatel |
01.07.2008 |
Adresa: |
82541, 101, Münsing, Seeleitn, 99 |
|
Andreas Schwerla
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
jednatel |
01.07.2008 |
Adresa: |
99, Münsing, Seeleitn, 82541, Seeleitn 99, 82541 Münsing, Německo |
|
Pavol Halász
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
jednatel |
02.11.2007 |
Adresa: |
101, Malacky, Gen. L. Svobodu, 2611/22 |
|
Pavol Halász
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
jednatel |
02.11.2007 |
Adresa: |
2611/22, Malacky, Gen. L. Svobodu, Gen. L. Svobodu 2611/22, Malacky, Slovensko |
|
Petr Mašat
|
Neaktivní
od 02.11.2007
|
jednatel |
03.05.2006 |
Adresa: |
26204, 999999999, Nová Ves pod Pleší, 316 |
|
Petr Mašat
|
Neaktivní
od 02.11.2007
|
jednatel |
03.05.2006 |
Adresa: |
316, Nová Ves pod Pleší, 26204, 26204 Nová Ves pod Pleší 316, Česká republika |
|
Ing. Michael Friedrich
|
Neaktivní
od 03.05.2006
|
jednatel |
04.04.2005 |
Adresa: |
19000, 22506594, Praha 9, Litvínovská, 519 |
|
Ing. Michael Friedrich
|
Neaktivní
od 03.05.2006
|
jednatel |
04.04.2005 |
Adresa: |
19000, 22506594, Praha, Prosek, Litvínovská, 519, 38, Litvínovská 519/38, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Václav Bečvář
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
jednatel |
19.07.2002 |
Adresa: |
33021, 655236, Plzeň-sever, Líně, Úherecká, 523 |
|
VÁCLAV BEČVÁŘ
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
jednatel |
19.07.2002 |
Adresa: |
33021, 655236, Plzeň-sever, Líně, Líně, Úherecká, 523, Úherecká 523, 33021 Líně |
|
Václav Bečvář
|
Neaktivní
od 19.07.2002
|
|
09.06.1998 |
Adresa: |
33021, 655236, Plzeň-sever, Líně, Úherecká, 523 |
|
VÁCLAV BEČVÁŘ
|
Neaktivní
od 19.07.2002
|
|
09.06.1998 |
Adresa: |
33021, 655236, Plzeň-sever, Líně, Líně, Úherecká, 523, Úherecká 523, 33021 Líně |
|
Václav Bečvář
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
|
05.12.1995 |
Adresa: |
33022, 725170, Plzeň-sever, Zbůch, Plzeňská, 309 |
|
Václav Bečvář
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
|
05.12.1995 |
Adresa: |
33022, 725170, Plzeň-sever, Zbůch, Zbůch, Plzeňská, 309, Plzeňská 309, 33022 Zbůch |
|