JANA ŠTĚTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2020 |
Adresa: |
34815, 15656055, Tachov, Planá, Planá, Nádražní, 546 |
|
JANA ŠTĚTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2020 |
Adresa: |
34815, 15656055, Tachov, Planá, Planá, Nádražní, 546, Nádražní 546, 34815 Planá |
|
MARIKA CIBULKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2014 |
Adresa: |
34953, 26866030, Lestkov, Vysoké Jamné, 48 |
|
MARIKA CIBULKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2014 |
Adresa: |
34953, 26866030, Tachov, Lestkov, Vysoké Jamné, 48, Vysoké Jamné 48, 34953 Lestkov |
|
Jana Štětková
|
Neaktivní
od 14.04.2020
|
jednatel |
19.08.2009 |
Adresa: |
34815, 15656055, Planá, Nádražní, 546 |
|
JANA ŠTĚTKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2020
|
jednatel |
19.08.2009 |
Adresa: |
34815, 15656055, Tachov, Planá, Planá, Nádražní, 546, Nádražní 546, 34815 Planá |
|
Hana Benešová
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
jednatel |
18.09.1998 |
Adresa: |
31001, 24485993, Plzeň-město, Plzeň, Brněnská, 1 |
|
Hana Benešová
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
jednatel |
18.09.1998 |
Adresa: |
32300, 24485993, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Brněnská, 948, 1, Brněnská 948/1, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
JUDr. Karel Kaiser
|
Neaktivní
od 18.09.1998
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
32006, 24526207, Plzeň-město, Plzeň, Heyrovského, 32 |
|
JUDr. Jan Špelina
|
Neaktivní
od 18.09.1998
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
31806, 24564516, Plzeň-město, Plzeň, Lábkova, 19 |
|
JUDr. Karel Kaiser
|
Neaktivní
od 18.09.1998
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
30100, 24526207, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Heyrovského, 412, 32, Heyrovského 412/32, Doudlevce, 30100 Plzeň |
|
JUDr. Jan Špelina
|
Neaktivní
od 18.09.1998
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
31800, 24564516, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 882, 19, Lábkova 882/19, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|