MICHALA HERGETOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.01.2022 |
Adresa: |
18200, 22370307, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1302, 14 |
|
JAROSLAV FALC
|
Aktivní
|
jednatel |
27.01.2022 |
Adresa: |
15600, 22142517, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, K výtopně, 1237 |
|
MICHALA HERGETOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.01.2022 |
Adresa: |
18200, 22370307, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1302, 14, Frýdlantská 1302/14, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV FALC
|
Aktivní
|
jednatel |
27.01.2022 |
Adresa: |
15600, 22142517, Praha, Zbraslav, K výtopně, 1237, K výtopně 1237, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 27.01.2022
|
jednatel |
23.02.2018 |
Adresa: |
25101, 12731391, Praha-východ, Říčany, Říčany, Jeronýmova, 1460, 2 |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 27.01.2022
|
jednatel |
23.02.2018 |
Adresa: |
25101, 12731391, Praha-východ, Říčany, Říčany, Jeronýmova, 1460, 2, Jeronýmova 1460/2, 25101 Říčany |
|
Ing. JAN HERGET
|
Neaktivní
od 27.01.2022
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
18200, 22370307, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1302, 14 |
|
Ing. JAN HERGET
|
Neaktivní
od 27.01.2022
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
18200, 22370307, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1302, 14, Frýdlantská 1302/14, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2018
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
16200, 22259554, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Západní, 414, 2 |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2018
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
16200, 22259554, Praha, Střešovice, Západní, 414, 2, Západní 414/2, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. JAN HERGET
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
14000, 21869391, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Horáčkova, 1213, 21 |
|
Ing. JAN HERGET
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
14000, 21869391, Praha, Krč, Horáčkova, 1213, 21, Horáčkova 1213/21, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jan Herget
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
21.10.2011 |
Adresa: |
14000, 21869391, Praha 4, Krč, Horáčkova, 1213, 21 |
|
Michal Novotný
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
21.10.2011 |
Adresa: |
16200, 22259554, Praha 6, Střešovice, Západní, 414, 2 |
|
Ing. JAN HERGET
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
21.10.2011 |
Adresa: |
14000, 21869391, Praha, Krč, Horáčkova, 1213, 21, Horáčkova 1213/21, Krč, 14000 Praha 4 |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
21.10.2011 |
Adresa: |
16200, 22259554, Praha, Střešovice, Západní, 414, 2, Západní 414/2, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Karel Řeřicha
|
Neaktivní
od 24.05.2000
|
Jednatel |
04.08.1997 |
Adresa: |
30164, 24480169, Plzeň-město, Plzeň, Pod Všemi svatými, 11 |
|
Karel Řeřicha
|
Neaktivní
od 24.05.2000
|
Jednatel |
04.08.1997 |
Adresa: |
30100, 24480169, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Pod Všemi svatými, 441, 11, Pod Všemi svatými 441/11, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Jaroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 04.08.1997
|
Jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
32319, 24426181, Plzeň-město, Plzeň, Majakovského, 28 |
|
Ing. Aleš Tuček
|
Neaktivní
od 21.10.2011
|
Jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
32323, 24427187, Plzeň-město, Plzeň, Jesenická, 1 |
|
Ing. Jaroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 04.08.1997
|
Jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
32300, 24426181, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1149, 28, Majakovského 1149/28, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Aleš Tuček
|
Neaktivní
od 21.10.2011
|
Jednatel |
09.04.1996 |
Adresa: |
32300, 24427187, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 1256, 1, Jesenická 1256/1, Bolevec, 32300 Plzeň |
|