DAVID PECHOUŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.07.2019 |
Adresa: |
35733, 2582970, Sokolov, Loket, Loket, Kostelní, 15, 4 |
|
DAVID PECHOUŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.07.2019 |
Adresa: |
35733, 2582970, Sokolov, Loket, Loket, Kostelní, 15, 4, Kostelní 15/4, 35733 Loket |
|
ROMAN OLEJNÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.08.2018 |
Adresa: |
36301, 77477553, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Severní, 1493 |
|
ROMAN OLEJNÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.08.2018 |
Adresa: |
36301, 77477553, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Severní, 1493, Severní 1493, 36301 Ostrov |
|
ROMAN OLEJNÍK
|
Neaktivní
od 26.08.2018
|
Jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
36221, 20678959, Karlovy Vary, Nejdek, Pozorka, 79 |
|
ROMAN OLEJNÍK
|
Neaktivní
od 26.08.2018
|
Jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
36221, 20678959, Karlovy Vary, Nejdek, Pozorka, 79, Pozorka 79, 36221 Nejdek |
|
DAVID PECHOUŠEK
|
Neaktivní
od 28.07.2019
|
Jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
35733, 2587068, Sokolov, Loket, Loket, Zahradní, 531 |
|
DAVID PECHOUŠEK
|
Neaktivní
od 28.07.2019
|
Jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
35733, 2587068, Sokolov, Loket, Loket, Zahradní, 531, Zahradní 531, 35733 Loket |
|
DAVID PECHOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
Jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
35709, 40626253, Krajková, Libnov, 84 |
|
DAVID PECHOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
Jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
35709, 40626253, Sokolov, Krajková, Libnov, 84, Libnov 84, 35709 Krajková |
|
LADISLAV OLEJNÍK
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
Jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
36221, 20678959, Nejdek, Pozorka, 79 |
|
LADISLAV OLEJNÍK
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
Jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
36221, 20678959, Karlovy Vary, Nejdek, Pozorka, 79, Pozorka 79, 36221 Nejdek |
|
David Pechoušek
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
Jednatel |
17.12.2007 |
Adresa: |
35735, 20967071, Chodov, Smetanova, 732 |
|
Roman Olejník
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
Jednatel |
17.12.2007 |
Adresa: |
20689829, Karlovy Vary, Buchenwaldská, 787/51 |
|
David Pechoušek
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
Jednatel |
17.12.2007 |
Adresa: |
35735, 20967071, Sokolov, Chodov, Chodov, Smetanova, 732, Smetanova 732, 35735 Chodov |
|
Roman Olejník
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
Jednatel |
17.12.2007 |
Adresa: |
36010, 20689829, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 787, 51, Buchenwaldská 787/51, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
Ing. Petr Heran
|
Neaktivní
od 12.05.1998
|
Jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
36010, 20689497, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Chomutovská, 12 |
|
Ing. Vít Lebeda
|
Neaktivní
od 17.12.2007
|
Jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
36010, 20690304, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Buchenwaldská, 41 |
|
Ladislav Olejník
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
Jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
36010, 20689829, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Buchenwaldská, 51 |
|
Ing. Petr Heran
|
Neaktivní
od 12.05.1998
|
Jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
36010, 20689497, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Chomutovská, 751, 12, Chomutovská 751/12, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
Ing. Vít Lebeda
|
Neaktivní
od 17.12.2007
|
Jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
36010, 20690304, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 835, 41, Buchenwaldská 835/41, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
Ladislav Olejník
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
Jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
36010, 20689829, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 787, 51, Buchenwaldská 787/51, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|