Ing. VALDEMAR BEZOUŠKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
36005, 20684932, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Slepá, 99, 7 |
|
ONDŘEJKA BEZOUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
36017, 26501945, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 939, 10 |
|
Ing. VALDEMAR BEZOUŠKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
36005, 20684932, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Slepá, 99, 7, Slepá 99/7, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
ONDŘEJKA BEZOUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
36017, 26501945, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 939, 10, Nejdlova 939/10, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
ing. Valdemar Bezouška
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
Jednatel |
20.11.2009 |
Adresa: |
36005, 20684932, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Slepá, 99/7 |
|
Ondřejka Bezoušková
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
Jednatel |
20.11.2009 |
Adresa: |
36017, 26501945, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 939/10 |
|
Ing. VALDEMAR BEZOUŠKA
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
Jednatel |
20.11.2009 |
Adresa: |
36005, 20684932, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Slepá, 99, 7, Slepá 99/7, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
ONDŘEJKA BEZOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
Jednatel |
20.11.2009 |
Adresa: |
36017, 26501945, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 939, 10, Nejdlova 939/10, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ondřejka Bezoušková
|
Neaktivní
od 20.11.2009
|
Jednatel |
04.06.2007 |
Adresa: |
36001, 20735880, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 727/1 |
|
Ondřejka Bezoušková
|
Neaktivní
od 20.11.2009
|
Jednatel |
04.06.2007 |
Adresa: |
36001, 20735880, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 727, 1, Dr. Davida Bechera 727/1, 36001 Karlovy Vary |
|
Iveta Nejedlá
|
Neaktivní
od 11.07.2006
|
Jednatel |
08.07.2003 |
Adresa: |
36005, 20684932, Karlovy Vary, Slepá, 7 |
|
Iveta Nejedlá
|
Neaktivní
od 11.07.2006
|
Jednatel |
08.07.2003 |
Adresa: |
36005, 20684932, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Slepá, 99, 7, Slepá 99/7, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
Iveta Nejedlá
|
Neaktivní
od 08.07.2003
|
Jednatel |
06.05.1996 |
Adresa: |
20683537, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Chebská, 25 |
|
ing. Valdemar Bezouška
|
Neaktivní
od 20.11.2009
|
Jednatel |
06.05.1996 |
Adresa: |
20735880, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 1 |
|
Iveta Nejedlá
|
Neaktivní
od 08.07.2003
|
Jednatel |
06.05.1996 |
Adresa: |
36006, 20683537, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory, Chebská, 250, 25, Chebská 250/25, Dvory, 36006 Karlovy Vary |
|
ing. Valdemar Bezouška
|
Neaktivní
od 20.11.2009
|
Jednatel |
06.05.1996 |
Adresa: |
36001, 20735880, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 727, 1, Dr. Davida Bechera 727/1, 36001 Karlovy Vary |
|