Ihor Hermanov
|
Neaktivní
od 12.06.2008
|
jednatel |
13.09.2006 |
Adresa: |
27801, 6162690, Kralupy nad Vltavou, Hybešova, 175 |
|
Ihor Hermanov
|
Neaktivní
od 12.06.2008
|
jednatel |
13.09.2006 |
Adresa: |
27801, 6162690, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Minice, Hybešova, 175, Hybešova 175, Minice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Zdeněk Jirout
|
Neaktivní
od 13.09.2006
|
jednatel |
11.06.2005 |
Adresa: |
53002, 25528556, Pardubice, Ostřešany, 324 |
|
Zdeněk Jirout
|
Neaktivní
od 13.09.2006
|
jednatel |
11.06.2005 |
Adresa: |
53002, 25528556, Pardubice, Ostřešany, Ostřešany, 324, č.p. 324, 53002 Ostřešany |
|
Miroslav Bušek
|
Neaktivní
od 11.06.2005
|
Jednatel |
29.05.1996 |
Adresa: |
32322, 24433489, Plzeň-město, Plzeň, Janáčkova, 65 |
|
Václav Pretl
|
Neaktivní
od 11.06.2005
|
Jednatel |
29.05.1996 |
Adresa: |
33703, 4, Rokycany, Rokycany, Vokáčova, 943/II |
|
Miroslav Bušek
|
Neaktivní
od 11.06.2005
|
Jednatel |
29.05.1996 |
Adresa: |
32300, 24433489, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Janáčkova, 1872, 65, Janáčkova 1872/65, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Václav Pretl
|
Neaktivní
od 11.06.2005
|
Jednatel |
29.05.1996 |
Adresa: |
33701, 20779151, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Vokáčova, 943, Vokáčova 943, Nové Město, 33701 Rokycany |
|