Renata Neumannová
|
Aktivní
|
Předsedkyně výboru a výcvikář |
07.03.2024 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367, U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
|
EDUARD SEKEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.03.2024 |
Adresa: |
34004, 12055948, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, 287, č.p. 287, 34004 Železná Ruda |
|
Tomáš Neumann
|
Aktivní
|
Pokladník |
07.03.2024 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367, U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
|
DANA STUPKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
07.03.2024 |
Adresa: |
34201, 21409081, Klatovy, Hartmanice, Chlum, 13, Chlum 13, 34201 Hartmanice |
|
RENATA NEUMANNOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně výboru a výcvikář |
12.07.2019 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367 |
|
EDUARD SEKEL
|
Aktivní
|
Jednatel výboru |
12.07.2019 |
Adresa: |
34004, 12055948, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, 287 |
|
TOMÁŠ NEUMANN
|
Aktivní
|
Pokladník |
12.07.2019 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367 |
|
DANA STUPKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
12.07.2019 |
Adresa: |
34201, 21409081, Klatovy, Hartmanice, Chlum, 13 |
|
Renata Neumannová
|
Neaktivní
od 07.03.2024
|
Předsedkyně výboru a výcvikář |
05.03.2024 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367, U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
|
EDUARD SEKEL
|
Neaktivní
od 07.03.2024
|
Jednatel |
05.03.2024 |
Adresa: |
34004, 12055948, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, 287, č.p. 287, 34004 Železná Ruda |
|
Tomáš Neumann
|
Neaktivní
od 07.03.2024
|
Pokladník |
05.03.2024 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367, U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
|
DANA STUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2024
|
Členka výboru |
05.03.2024 |
Adresa: |
34201, 21409081, Klatovy, Hartmanice, Chlum, 13, Chlum 13, 34201 Hartmanice |
|
Renata Neumannová
|
Neaktivní
od 05.03.2024
|
Předsedkyně výboru a výcvikář |
12.07.2019 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367, U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
|
EDUARD SEKEL
|
Neaktivní
od 05.03.2024
|
Jednatel výboru |
12.07.2019 |
Adresa: |
34004, 12055948, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, 287, č.p. 287, 34004 Železná Ruda |
|
Tomáš Neumann
|
Neaktivní
od 05.03.2024
|
Pokladník |
12.07.2019 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367, U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
|
DANA STUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2024
|
Členka výboru |
12.07.2019 |
Adresa: |
34201, 21409081, Klatovy, Hartmanice, Chlum, 13, Chlum 13, 34201 Hartmanice |
|
RENATA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
předsedkyně výboru |
21.09.2015 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367 |
|
EDUARD SEKEL
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
člen výboru |
21.09.2015 |
Adresa: |
34004, 12055948, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, 287 |
|
ZUZANA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
člen výboru |
21.09.2015 |
Adresa: |
34022, 2840707, Klatovy, Dešenice, Dešenice, 47 |
|
DANA STUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
člen výboru |
21.09.2015 |
Adresa: |
34201, 21408327, Klatovy, Hartmanice, Hartmanice, 134 |
|
Renata Neumannová
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
předsedkyně výboru |
21.09.2015 |
Adresa: |
34004, 21394351, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 367, U Řezné 367, 34004 Železná Ruda |
|
EDUARD SEKEL
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
člen výboru |
21.09.2015 |
Adresa: |
34004, 12055948, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, 287, č.p. 287, 34004 Železná Ruda |
|
ZUZANA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
člen výboru |
21.09.2015 |
Adresa: |
34022, 2840707, Klatovy, Dešenice, Dešenice, 47, č.p. 47, 34022 Dešenice |
|
DANA STUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
člen výboru |
21.09.2015 |
Adresa: |
34201, 21408327, Klatovy, Hartmanice, Hartmanice, 134, č.p. 134, 34201 Hartmanice |
|