Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | AQUAINDUSTRY s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 64938298 |
Registrovaná adresa: | 18000, 22377352, Praha, Libeň, Srbova, 360, 1, Srbova 360/1, Libeň, 18000 Praha 8 |
Začleněno na: | 18.12.1995 |
Datum ukončení: | 03.04.2017 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného .
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služebs výjimkou činností par. 3 a přílohy č. 3 živnostenskéhozákona
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb s výjimkou činností par. 3 a přílohy č. 3 živnostenského zákona
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb.a zboží tímto zákonem vyloučeného.
výroba a balení produktů spotřební chemie s výjimkou jedů azvláště nebezpečných látek do spotřebitelských obalů
výroba a balení produktů spotřební chemie s výjimkou jedů a zvláště nebezpečných látek do spotřebitelských obalů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Green Tree, G.m.b.H | Neaktivní od 03.04.2017 | 04.12.2003 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Sergiy Pylyavets | Neaktivní od 03.04.2017 | jednatel | 02.02.2005 |
|
|||
Sergiy Pylyavets | Neaktivní od 03.04.2017 | jednatel | 02.02.2005 |
|
|||
Tomáš Cvrk | Neaktivní od 02.02.2005 | jednatel | 22.10.2004 |
|
|||
Tomáš Cvrk | Neaktivní od 02.02.2005 | jednatel | 22.10.2004 |
|
|||
Petr Carvan | Neaktivní od 22.10.2004 | jednatel | 05.09.2003 |
|
|||
Petr Carvan | Neaktivní od 22.10.2004 | jednatel | 05.09.2003 |
|
|||
Naděžda Eichlerová | Neaktivní od 05.09.2003 | Jednatel | 05.06.2001 |
|
|||
Naděžda Eichlerová | Neaktivní od 05.09.2003 | Jednatel | 05.06.2001 |
|
|||
Leoš Vedral | Neaktivní od 05.06.2001 | Jednatel | 31.07.2000 |
|
|||
Leoš Vedral | Neaktivní od 05.06.2001 | Jednatel | 31.07.2000 |
|
|||
Ing. Jiří Ráliš | Neaktivní od 31.07.2000 | Jednatel | 30.06.1997 |
|
|||
Ing. Karel Randák | Neaktivní od 31.07.2000 | Jednatel | 30.06.1997 |
|
|||
Ing. Jiří Ráliš | Neaktivní od 31.07.2000 | Jednatel | 30.06.1997 |
|
|||
Ing. Karel Randák | Neaktivní od 31.07.2000 | Jednatel | 30.06.1997 |
|
|||
Ing. Vladan Janovský | Neaktivní od 30.06.1997 | Jednatel | 18.12.1995 |
|
|||
Ing. Petr Šedina | Neaktivní od 31.07.2000 | Jednatel | 18.12.1995 |
|
|||
Ing. Vladan Janovský | Neaktivní od 30.06.1997 | Jednatel | 18.12.1995 |
|
|||
Ing. Petr Šedina | Neaktivní od 31.07.2000 | Jednatel | 18.12.1995 |
|
Registrační číslo AQUAINDUSTRY s.r.o. v likvidaci je 64938298.
Registrační adresa AQUAINDUSTRY s.r.o. v likvidaci je 18000, 22377352, Praha, Libeň, Srbova, 360, 1, Srbova 360/1, Libeň, 18000 Praha 8.
AQUAINDUSTRY s.r.o. v likvidaci byla založena 18.12.1995.