ANDREW NICHOLAS HAWKER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2018 |
Adresa: |
13000, 21764425, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22 |
|
NIGEL HILARY HAWKER
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
13000, 21764425, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22 |
|
NIGEL HILARY HAWKER
|
Neaktivní
od 30.09.2023
|
jednatel |
10.08.2023 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22, Květná 2099/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
NIGEL HILARY HAWKER
|
Neaktivní
od 10.08.2023
|
jednatel |
30.06.2023 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ANDREW NICHOLAS HAWKER
|
Neaktivní
od 30.09.2023
|
jednatel |
24.11.2018 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22, Květná 2099/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ANDREW NICHOLAS HAWKER
|
Neaktivní
od 24.11.2018
|
jednatel |
22.11.2018 |
Adresa: |
10100, 22666893, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bulharská, 1023, 17 |
|
ANDREW NICHOLAS HAWKER
|
Neaktivní
od 24.11.2018
|
jednatel |
22.11.2018 |
Adresa: |
10100, 22666893, Praha, Vršovice, Bulharská, 1023, 17, Bulharská 1023/17, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ANDREW NICHOLAS HAWKER
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
jednatel |
19.03.2018 |
|
NIGEL HILARY HAWKER
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22, Květná 2099/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
NIGEL HAWKER
|
Neaktivní
od 19.03.2018
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
13000, 21764425, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22 |
|
ANDREW HAWKER
|
Neaktivní
od 19.03.2018
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
13000, 21764425, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22 |
|
NIGEL HAWKER
|
Neaktivní
od 19.03.2018
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22, Květná 2099/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ANDREW HAWKER
|
Neaktivní
od 19.03.2018
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22, Květná 2099/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Andrew Hawker
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
10.05.2012 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Vinohrady, Květná, 22 |
|
ANDREW HAWKER
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
10.05.2012 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22, Květná 2099/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Nigel Hawker
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
14.10.1998 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha 3, Praha 3, Květná, 22 |
|
NIGEL HAWKER
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
14.10.1998 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22, Květná 2099/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Nigel Hawker
|
Neaktivní
od 14.10.1998
|
jednatel |
12.01.1998 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Praha 10, Minská, 17 |
|
Nigel Hawker
|
Neaktivní
od 14.10.1998
|
jednatel |
12.01.1998 |
Adresa: |
10100, 22660356, Praha, Vršovice, Minská, 530, 17, Minská 530/17, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Karolína Hanzálková
|
Neaktivní
od 12.01.1998
|
jednatel |
29.01.1997 |
Adresa: |
16000, 22178333, Praha 6, Praha 6, Jilemnického, 4 |
|
Karolína Hanzálková
|
Neaktivní
od 12.01.1998
|
jednatel |
29.01.1997 |
Adresa: |
16000, 22178333, Praha, Bubeneč, Jilemnického, 454, 4, Jilemnického 454/4, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jiří Vilím
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
|
14.12.1995 |
Adresa: |
10000, 22625364, Praha 10, Praha 10, Pod strání, 2158/15 |
|
Jiří Vilím
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
|
14.12.1995 |
Adresa: |
10000, 22625364, Praha, Strašnice, Pod strání, 2158, 15, Pod strání 2158/15, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|