Anatolii Lopukh
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2000 |
Adresa: |
19000, 22486500, Praha 9, Praha 9, Koberkova, 660 |
|
Anatolii Lopukh
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
jednatel |
03.05.2000 |
Adresa: |
19800, 22486500, Praha, Kyje, Koberkova, 660, Koberkova 660, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Jaromír Dědeček
|
Neaktivní
od 03.05.2000
|
jednatel |
24.02.1998 |
Adresa: |
51101, 21585113, Semily, Turnov, Přemyslova, 649 |
|
Ing. Jaromír Dědeček
|
Neaktivní
od 03.05.2000
|
jednatel |
24.02.1998 |
Adresa: |
51101, 21585113, Semily, Turnov, Turnov, Přemyslova, 649, Přemyslova 649, 51101 Turnov |
|
Zdeněk Brožek
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
Ohrazenice, Ohrazenice, 132 |
|
Ing. Eva Koubková
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
14900, 21843058, Praha 4, Praha 4, Na sádce, 1749 |
|
Ing. Rostislav Zmátlík
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
50601, 17532744, Jičín, Jičín, Železničářská, 1069 |
|
Ing. Miloslav Pros
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
210960, Děčín, Děčín, 28.října, 1051/35 |
|
Zdeněk Brožek
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
132, Ohrazenice, Ohrazenice, Ohrazenice 132, Ohrazenice, Česká republika |
|
Ing. Eva Koubková
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
14900, 21843058, Praha, Chodov, Na sádce, 1749, 1, Na sádce 1749/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Rostislav Zmátlík
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
50601, 17532744, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Železničářská, 1069, Železničářská 1069, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Ing. Miloslav Pros
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
40502, 210960, Děčín, Děčín, Děčín I-Děčín, 28. října, 1051, 35, 28. října 1051/35, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín |
|