Ing.arch. ZUZANA SUCHÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2023 |
Adresa: |
27601, 11689731, Mělník, Mělník, Mělník, Sportovní, 3204, Sportovní 3204, 27601 Mělník |
|
JUDr. MARIE STEHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
10000, 25097725, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Vinohradská, 3216, 165 |
|
JUDr. MARIE STEHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2023
|
jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
10000, 25097725, Praha, Strašnice, Vinohradská, 3216, 165, Vinohradská 3216/165, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. arch. TOMÁŠ KULÍK
|
Neaktivní
od 30.09.2020
|
|
21.09.2016 |
Adresa: |
18000, 22390511, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Novákových, 1817, 30a |
|
ing. arch. TOMÁŠ KULÍK
|
Neaktivní
od 30.09.2020
|
|
21.09.2016 |
Adresa: |
18000, 22390511, Praha, Libeň, Novákových, 1817, 30a, Novákových 1817/30a, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JUDr. Marie Stehlíková
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
jednatel |
20.04.1998 |
Adresa: |
22663541, Praha 10, Praha 10, Slovinská, 764/13 |
|
JUDr. Marie Stehlíková
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
jednatel |
20.04.1998 |
Adresa: |
10100, 22663541, Praha, Vršovice, Slovinská, 764, 13, Slovinská 764/13, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ing. arch. Tomáš Kulík
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
|
21.12.1995 |
Adresa: |
22372512, Praha 8, Praha 8, K ovčínu, 16 |
|
ing. arch. Tomáš Kulík
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
|
21.12.1995 |
Adresa: |
18200, 22372512, Praha, Kobylisy, K ovčínu, 1522, 16, K ovčínu 1522/16, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|