ZUZANA STEIGERWALDOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
12.12.2016 |
Adresa: |
14900, 21822123, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Anny Drabíkové, 878, 1 |
|
ZUZANA STEIGERWALDOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
12.12.2016 |
Adresa: |
14900, 21822123, Praha, Háje, Anny Drabíkové, 878, 1, Anny Drabíkové 878/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MIROSLAV KRYNEK
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
10.08.2016 |
Adresa: |
54701, 7430621, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Na Skalce, 112 |
|
MIROSLAV KRYNEK
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
10.08.2016 |
Adresa: |
54701, 7430621, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Na Skalce, 112, Na Skalce 112, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
Zuzana Steigerwaldová
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
14900, 21822123, Praha 4, Háje, Anny Drabíkové, 878, 1 |
|
ZUZANA STEIGERWALDOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
14900, 21822123, Praha, Háje, Anny Drabíkové, 878, 1, Anny Drabíkové 878/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Miroslav Krynek
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
26.06.2008 |
Adresa: |
54701, 7430621, Náchod, Na Skalce, 112 |
|
MIROSLAV KRYNEK
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
26.06.2008 |
Adresa: |
54701, 7430621, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Na Skalce, 112, Na Skalce 112, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
Zuzana Steigerwaldová
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
jednatel |
26.10.2007 |
Adresa: |
14000, 21839107, Praha 4, Tererova, 1357/10 |
|
Zuzana Steigerwaldová
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
jednatel |
26.10.2007 |
Adresa: |
14900, 21839107, Praha, Chodov, Tererova, 1357, 10, Tererova 1357/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Jan Popper
|
Neaktivní
od 26.10.2007
|
jednatel |
10.09.2004 |
Adresa: |
25849646, Praha 9, Újezd nad Lesy, Svojšická, 1851 |
|
Jan Popper
|
Neaktivní
od 26.10.2007
|
jednatel |
10.09.2004 |
Adresa: |
19016, 25849646, Praha, Újezd nad Lesy, Svojšická, 1851, Svojšická 1851, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Jan Popper
|
Neaktivní
od 10.09.2004
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
54701, 7456255, Náchod, Náchod, Běloveská, 1675 |
|
Jan Popper
|
Neaktivní
od 10.09.2004
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
54701, 7456255, Náchod, Náchod, Náchod, Běloveská, 1675, Běloveská 1675, 54701 Náchod |
|
Tomáš Habr
|
Neaktivní
od 01.08.2001
|
|
05.01.1996 |
Adresa: |
14000, 21822123, Praha 4, Praha 4, Anny Drabíkové, 878 |
|
Jiří Gürlich
|
Neaktivní
od 26.10.2007
|
|
05.01.1996 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Praha 6, Frágnerova, 2392 |
|
Tomáš Habr
|
Neaktivní
od 01.08.2001
|
|
05.01.1996 |
Adresa: |
14900, 21822123, Praha, Háje, Anny Drabíkové, 878, 1, Anny Drabíkové 878/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Gürlich
|
Neaktivní
od 26.10.2007
|
|
05.01.1996 |
Adresa: |
16000, 22213384, Praha, Dejvice, Fragnerova, 2392, 23, Fragnerova 2392/23, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|