PAVEL FORMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2021 |
Adresa: |
29001, 18336663, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady V, Koutecká, 65 |
|
FILIP KLÍMA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2021 |
Adresa: |
18200, 22368566, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Famfulíkova, 1133, 14 |
|
PAVEL FORMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2021 |
Adresa: |
29001, 18336663, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady V, Koutecká, 65, Koutecká 65, Poděbrady V, 29001 Poděbrady |
|
FILIP KLÍMA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2021 |
Adresa: |
18200, 22368566, Praha, Kobylisy, Famfulíkova, 1133, 14, Famfulíkova 1133/14, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. JAN KALAŠ
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
19016, 25825836, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Podlužanská, 1831 |
|
Ing. JAN KALAŠ
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
19016, 25825836, Praha, Újezd nad Lesy, Podlužanská, 1831, Podlužanská 1831, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. JAN KALAŠ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
19014, 42459532, Praha 9, Klánovice, K rukavičkárně, 1055, 45 |
|
Ing. MILOŠ STRÁNÍK
|
Neaktivní
od 05.03.2021
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
10600, 22772146, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Hyacintová, 3181, 20 |
|
FRANTIŠEK TVAROH
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
14800, 25333682, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1307, 16 |
|
Ing. JAN KALAŠ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
19014, 42459532, Praha, Klánovice, K rukavičkárně, 1055, 45, K rukavičkárně 1055/45, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. MILOŠ STRÁNÍK
|
Neaktivní
od 05.03.2021
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
10600, 22772146, Praha, Záběhlice, Hyacintová, 3181, 20, Hyacintová 3181/20, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
FRANTIŠEK TVAROH
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
14800, 25333682, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1307, 16, Velké Kunratické 1307/16, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. MILOŠ STRÁNÍK
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
|
10.08.2014 |
Adresa: |
10600, 22772146, Praha 10, Záběhlice, Hyacintová, 3181, 20 |
|
Ing. MILOŠ STRÁNÍK
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
|
10.08.2014 |
Adresa: |
10600, 22772146, Praha, Záběhlice, Hyacintová, 3181, 20, Hyacintová 3181/20, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
FRANTIŠEK TVAROH
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
|
24.07.2014 |
Adresa: |
14800, 25333682, Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické, 1307, 16 |
|
FRANTIŠEK TVAROH
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
|
24.07.2014 |
Adresa: |
14800, 25333682, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1307, 16, Velké Kunratické 1307/16, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
František Tvaroh
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Mirotická, 854/7 |
|
Ing. Miloš Stráník
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
22281592, Praha 6, Praha 6, Maříkova, 192/4 |
|
Ing. Jaroslav Kalaš
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
22654356, Praha 10, Praha 10, Krátká, 2442/9 |
|
Zdeněk Prokšík
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
21847282, Praha 4, Praha 4, Kloboukova, 2171/3 |
|
František Tvaroh
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
854/7, Praha 4, Praha 4, Mirotická, Mirotická 854/7, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Miloš Stráník
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
16200, 22281592, Praha, Veleslavín, Maříkova, 192, 4, Maříkova 192/4, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Jaroslav Kalaš
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
10000, 22654356, Praha, Vinohrady, Krátká, 2442, 9, Krátká 2442/9, Vinohrady, 10000 Praha 10 |
|
Zdeněk Prokšík
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
14800, 21847282, Praha, Chodov, Kloboukova, 2171, 3, Kloboukova 2171/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|