TOMÁŠ ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2018 |
Adresa: |
11101, 22549471, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, U střediska, 97, 9 |
|
TOMÁŠ ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2018 |
Adresa: |
11101, 22549471, Praha, Dolní Měcholupy, U střediska, 97, 9, U střediska 97/9, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
TOMÁŠ ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel |
10.05.2013 |
Adresa: |
10900, 22549471, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, U střediska, 97, 9 |
|
TOMÁŠ ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel |
10.05.2013 |
Adresa: |
11101, 22549471, Praha, Dolní Měcholupy, U střediska, 97, 9, U střediska 97/9, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Roman Pommer
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
Jednatel |
24.01.1996 |
Adresa: |
22301739, Praha 7, Praha 7, Letohradská, 32 |
|
ing. Vladimír Kneissl
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
Jednatel |
24.01.1996 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Vrchlického, 678/84 |
|
Roman Pommer
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
Jednatel |
24.01.1996 |
Adresa: |
17000, 22301739, Praha, Holešovice, Letohradská, 649, 32, Letohradská 649/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ing. Vladimír Kneissl
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
Jednatel |
24.01.1996 |
Adresa: |
678/84, Praha 5, Praha 5, Vrchlického, Vrchlického 678/84, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|