RSDr. BOHUSLAV TOMANČÍK
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
50601, 17432936, Jičín, Holínské Předměstí, Na Tobolce, 200 |
|
RSDr. BOHUSLAV TOMANČÍK
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
50601, 17432936, Jičín, Jičín, Holínské Předměstí, Na Tobolce, 200, Na Tobolce 200, Holínské Předměstí, 50601 Jičín |
|
RSDr. BOHUSLAV TOMANČÍK
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
08.12.2012 |
Adresa: |
50601, 17432936, Jičín, Holínské Předměstí, Na Tobolce, 200 |
|
RSDr. BOHUSLAV TOMANČÍK
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
08.12.2012 |
Adresa: |
50601, 17432936, Jičín, Jičín, Holínské Předměstí, Na Tobolce, 200, Na Tobolce 200, Holínské Předměstí, 50601 Jičín |
|
RSDr. Bohuslav Tomančík
|
Neaktivní
od 08.12.2012
|
jednatel |
14.08.2008 |
Adresa: |
19900, 22495801, Praha 9, Letňany, Místecká, 438 |
|
RSDr. Bohuslav Tomančík
|
Neaktivní
od 08.12.2012
|
jednatel |
14.08.2008 |
Adresa: |
19900, 22495801, Praha, Letňany, Místecká, 438, Místecká 438, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
RSDr. Bohuslav Tomančík
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
jednatel |
04.10.2002 |
Adresa: |
15000, 22146636, Praha 5, Praha 5, Zličín, Nedašovská, 360 |
|
RSDr. Bohuslav Tomančík
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
jednatel |
04.10.2002 |
Adresa: |
15521, 22146636, Praha, Zličín, Nedašovská, 360, 29, Nedašovská 360/29, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Jana Tomančíková
|
Neaktivní
od 04.10.2002
|
jednatel |
20.08.1997 |
Adresa: |
22146636, Praha 5, Praha 5, Nedašovská, 360 |
|
Jana Tomančíková
|
Neaktivní
od 04.10.2002
|
jednatel |
20.08.1997 |
Adresa: |
15521, 22146636, Praha, Zličín, Nedašovská, 360, 29, Nedašovská 360/29, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
ing. Jaroslav Kocián
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
Semily, Semily, Wolkerova, 71 |
|
ing. Jaroslav Kocián
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
71, Semily, Semily, Wolkerova, Wolkerova 71, Semily, okres: Semily, Česká republika |
|
Jana Tomaníčková
|
Neaktivní
od 20.08.1997
|
jednatel |
24.01.1996 |
Adresa: |
22146636, Praha 5, Praha 5, Nedašovská, 360 |
|
Ing. Josef Chlum
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
jednatel |
24.01.1996 |
Adresa: |
16967062, Semily, Semily, Slunečná, 639 |
|
Jana Tomaníčková
|
Neaktivní
od 20.08.1997
|
jednatel |
24.01.1996 |
Adresa: |
15521, 22146636, Praha, Zličín, Nedašovská, 360, 29, Nedašovská 360/29, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Josef Chlum
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
jednatel |
24.01.1996 |
Adresa: |
51301, 16967062, Semily, Semily, Semily, Slunečná, 639, Slunečná 639, 51301 Semily |
|