Mgr. VLADAN MAJERECH
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
člen představenstva |
14.04.2018 |
Adresa: |
15500, 22123954, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4 |
|
Mgr. VLADAN MAJERECH
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
člen představenstva |
14.04.2018 |
Adresa: |
15500, 22123954, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4, Kettnerova 2060/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Mgr. VLADAN MAJERECH
|
Neaktivní
od 14.04.2018
|
člen představenstva |
16.11.2016 |
Adresa: |
15500, 22123954, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4 |
|
Mgr. VLADAN MAJERECH
|
Neaktivní
od 14.04.2018
|
člen představenstva |
16.11.2016 |
Adresa: |
15500, 22123954, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4, Kettnerova 2060/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JAROMÍR BLAŽEK
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
člen představenstva |
18.12.2015 |
Adresa: |
28522, 11651539, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Dvouletky, 1031 |
|
Mgr. JOSEF VALTER
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
předseda představenstva |
18.12.2015 |
Adresa: |
10000, 22621733, Praha, Strašnice, Sečská, 1848, 5 |
|
JAROMÍR BLAŽEK
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
člen představenstva |
18.12.2015 |
Adresa: |
28522, 11651539, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Dvouletky, 1031, Dvouletky 1031, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
Mgr. JOSEF VALTER
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
předseda představenstva |
18.12.2015 |
Adresa: |
10000, 22621733, Praha, Strašnice, Sečská, 1848, 5, Sečská 1848/5, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. František Plíhal
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
předseda představenstva |
08.06.2011 |
Adresa: |
25768, 3073335, Loket, Všebořice, 19 |
|
Mgr. Vladan Majerech
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
člen představenstva |
08.06.2011 |
Adresa: |
15500, 22123954, Praha 5, Kettnerova, 2060, 4 |
|
Ing. František Plíhal
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
předseda představenstva |
08.06.2011 |
Adresa: |
25768, 3073335, Benešov, Loket, Všebořice, 19, Všebořice 19, 25768 Loket |
|
Mgr. VLADAN MAJERECH
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
člen představenstva |
08.06.2011 |
Adresa: |
15500, 22123954, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4, Kettnerova 2060/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jaromír Blažek
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
člen představenstva |
07.01.2011 |
Adresa: |
28522, 11651539, Zruč nad Sázavou, Dvouletky, 1031 |
|
JAROMÍR BLAŽEK
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
člen představenstva |
07.01.2011 |
Adresa: |
28522, 11651539, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Dvouletky, 1031, Dvouletky 1031, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
Ing. Vlastimil Nekovář
|
Neaktivní
od 07.01.2011
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
18200, 22368647, Praha 8, Famfulíkova, 1141/17 |
|
Mgr. Vladan Majerech
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
22123954, Praha 5, Kettnerova, 2060/4 |
|
Ing. František Plíhal
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
předseda představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
3073335, Loket, Všebořice, 19 |
|
Ing. Vlastimil Nekovář
|
Neaktivní
od 07.01.2011
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
18200, 22368647, Praha, Kobylisy, Famfulíkova, 1141, 17, Famfulíkova 1141/17, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. VLADAN MAJERECH
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
15500, 22123954, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4, Kettnerova 2060/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. František Plíhal
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
předseda představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
25768, 3073335, Benešov, Loket, Všebořice, 19, Všebořice 19, 25768 Loket |
|
Ing. František Plíhal
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
19.07.2005 |
Adresa: |
3073335, Loket, Všebořice, 19 |
|
Mgr. Vladan Majerech
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
19.07.2005 |
Adresa: |
22123954, Praha 5, Kettnerova, 2060/4 |
|
Dušan Ditrich
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
předseda představenstva |
19.07.2005 |
Adresa: |
22398091, Praha 8, Troja, Mazovská, 479/8 |
|
Ing. František Plíhal
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
19.07.2005 |
Adresa: |
25768, 3073335, Benešov, Loket, Všebořice, 19, Všebořice 19, 25768 Loket |
|
Mgr. VLADAN MAJERECH
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
19.07.2005 |
Adresa: |
15500, 22123954, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4, Kettnerova 2060/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
DUŠAN DITRICH
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
předseda představenstva |
19.07.2005 |
Adresa: |
18100, 22398091, Praha, Troja, Mazovská, 479, 8, Mazovská 479/8, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MUDr. Barbara Vítková
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
Člen |
07.12.2002 |
Adresa: |
19700, Praha 9 - Kbely, Semilská, 926 |
|
MUDr. Lenka Franeková
|
Neaktivní
od 19.07.2005
|
Člen |
07.12.2002 |
Adresa: |
17700248, Prachatice, Prachatice, Chelčického, 302 |
|
Adrian Kantor
|
Neaktivní
od 19.07.2005
|
Člen |
07.12.2002 |
Adresa: |
46601, 12189251, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Budovatelů, 21 |
|
MUDr. Barbara Vítková
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
Člen |
07.12.2002 |
Adresa: |
926, Praha 9 - Kbely, Semilská, 19700, Semilská 926, 19700 Praha 9 - Kbely, Česká republika |
|
Adrian Kantor
|
Neaktivní
od 19.07.2005
|
Člen |
07.12.2002 |
Adresa: |
46601, 12189251, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Budovatelů, 3270, 21, Budovatelů 3270/21, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
MUDr. Lenka Franeková
|
Neaktivní
od 19.07.2005
|
Člen |
07.12.2002 |
Adresa: |
38301, 17700248, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Chelčického, 302, Chelčického 302, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
RNDr. Petr Marsa
|
Neaktivní
od 07.12.2002
|
|
20.02.1996 |
Adresa: |
22398350, Praha 8, Praha 8, Krynická, 504 |
|
Mgr. Romuald Kopún
|
Neaktivní
od 07.12.2002
|
|
20.02.1996 |
Adresa: |
Karviná, Karviná, 17. listopadu, 809 |
|
Jan Hřebíček
|
Neaktivní
od 07.12.2002
|
|
20.02.1996 |
Adresa: |
Vsetín, Valašské Meziříčí, Zd. Fibicha, 1201 |
|
Dušan Ditrich
|
Neaktivní
od 07.12.2002
|
|
20.02.1996 |
Adresa: |
2907780, Litoměřice, Litoměřice, Štursova, 12 |
|
RNDr. Petr Marsa
|
Neaktivní
od 07.12.2002
|
|
20.02.1996 |
Adresa: |
18100, 22398350, Praha, Troja, Krynická, 504, 27, Krynická 504/27, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. Romuald Kopún
|
Neaktivní
od 07.12.2002
|
|
20.02.1996 |
Adresa: |
73401, 24209112, Karviná, Karviná, Ráj, tř. 17. listopadu, 809, 25, tř. 17. listopadu 809/25, Ráj, 73401 Karviná |
|
Jan Hřebíček
|
Neaktivní
od 07.12.2002
|
|
20.02.1996 |
Adresa: |
75701, 24285013, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha, 1201, Zdeňka Fibicha 1201, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Dušan Ditrich
|
Neaktivní
od 07.12.2002
|
|
20.02.1996 |
Adresa: |
41201, 2907780, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Štursova, 1353, 12, Štursova 1353/12, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|