PETR TEJMAR
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
předseda |
08.02.2020 |
Adresa: |
38101, 28330684, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 579 |
|
PETR TEJMAR
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
předseda |
08.02.2020 |
Adresa: |
38101, 28330684, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 579, Pod Hrází 579, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
PETR TEJMAR
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
předseda |
26.10.2016 |
Adresa: |
14700, 21964807, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Podkovce, 603, 13 |
|
JUDr. MILOŠ ČÁLEK
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
místopředseda |
26.10.2016 |
Adresa: |
14700, 21964084, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Ve svahu, 531, 1 |
|
PETR TEJMAR
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
předseda |
26.10.2016 |
Adresa: |
14700, 21964807, Praha, Podolí, Na Podkovce, 603, 13, Na Podkovce 603/13, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JUDr. MILOŠ ČÁLEK
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
místopředseda |
26.10.2016 |
Adresa: |
14700, 21964084, Praha, Podolí, Ve svahu, 531, 1, Ve svahu 531/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
MILOŠ KAVAN
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
místopředseda |
12.06.2013 |
Adresa: |
14000, 21947902, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Družstevní ochoz, 961, 54 |
|
MILOŠ KAVAN
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
místopředseda |
12.06.2013 |
Adresa: |
14000, 21947902, Praha, Nusle, Družstevní ochoz, 961, 54, Družstevní ochoz 961/54, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Miloš Kavan
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
místopředseda |
14.02.1996 |
Adresa: |
21959188, Praha 4, Praha 4, Na dolinách, 5/18 |
|
Petr Tejmar
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
předseda |
14.02.1996 |
Adresa: |
Praha 4-Podolí, Na Podkovce, 603/13 |
|
JUDr. Miloš Čálek
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
místopředseda |
14.02.1996 |
Adresa: |
21964084, Praha 4, Praha 4, Ve svahu, 531/1 |
|
Miloš Kavan
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
místopředseda |
14.02.1996 |
Adresa: |
14700, 21959188, Praha, Podolí, Na dolinách, 18, 5, Na dolinách 18/5, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
PETR TEJMAR
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
předseda |
14.02.1996 |
Adresa: |
14700, 21964807, Praha, Podolí, Na Podkovce, 603, 13, Na Podkovce 603/13, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JUDr. MILOŠ ČÁLEK
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
místopředseda |
14.02.1996 |
Adresa: |
14700, 21964084, Praha, Podolí, Ve svahu, 531, 1, Ve svahu 531/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|