Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
místopředseda představenstva |
27.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22189297, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22 |
|
RNDr. ONDŘEJ ČEPEK
|
Neaktivní
od 16.03.2020
|
předseda představenstva |
27.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22189297, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22 |
|
Mgr. KATEŘINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2020
|
místopředseda představenstva |
27.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22189297, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22 |
|
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
místopředseda představenstva |
27.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. ONDŘEJ ČEPEK
|
Neaktivní
od 16.03.2020
|
předseda představenstva |
27.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. KATEŘINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2020
|
místopředseda představenstva |
27.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. ONDŘEJ ČEPEK
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
předseda představenstva |
27.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22189297, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22 |
|
Mgr. KATEŘINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
místopředseda představenstva |
27.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22189297, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22 |
|
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
místopředseda představenstva |
27.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22189297, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22 |
|
RNDr. ONDŘEJ ČEPEK
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
předseda představenstva |
27.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. KATEŘINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
místopředseda představenstva |
27.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
místopředseda představenstva |
27.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. Ondřej Čepek
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
předseda představenstva |
08.04.2009 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
Mgr. Kateřina Svobodová
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
místopředseda představenstva |
08.04.2009 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
Ing. Miroslav Růžička
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
místopředseda představenstva |
08.04.2009 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
RNDr. ONDŘEJ ČEPEK
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
předseda představenstva |
08.04.2009 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. KATEŘINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
místopředseda představenstva |
08.04.2009 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 27.11.2012
|
místopředseda představenstva |
08.04.2009 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Miloslav Stross
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
předseda představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
Hana Kaloudová
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
místopředseda představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
Ing. Miroslav Růžička
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
místopředseda představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
JUDr. Miloslav Stross
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
předseda představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Hana Kaloudová
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
místopředseda představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
místopředseda představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. Ondřej Čepek
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
místopředseda představenstva |
15.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
Ing. Miroslav Růžička
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
předseda představenstva |
15.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
Milan Janda
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
místopředseda představenstva |
15.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha 6, Dejvice, Václavkova, 364/22 |
|
RNDr. ONDŘEJ ČEPEK
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
místopředseda představenstva |
15.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
předseda představenstva |
15.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Milan Janda
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
místopředseda představenstva |
15.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Miroslav Růžička
|
Neaktivní
od 15.10.2008
|
Předseda |
15.11.2002 |
Adresa: |
22189297, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 22 |
|
Milan Janda
|
Neaktivní
od 15.10.2008
|
Místopředseda |
15.11.2002 |
Adresa: |
22189297, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 22 |
|
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 15.10.2008
|
Předseda |
15.11.2002 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Milan Janda
|
Neaktivní
od 15.10.2008
|
Místopředseda |
15.11.2002 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Miloslav Stross
|
Neaktivní
od 15.11.2002
|
Předseda |
27.02.1996 |
Adresa: |
22189297, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 22 |
|
Ing. Miroslav Růžička
|
Neaktivní
od 15.11.2002
|
Místopředseda |
27.02.1996 |
Adresa: |
22189297, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 22 |
|
RNDr. Ondřej Čepek
|
Neaktivní
od 15.10.2008
|
Místopředseda |
27.02.1996 |
Adresa: |
22189297, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 22 |
|
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 15.11.2002
|
Místopředseda |
27.02.1996 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Miloslav Stross
|
Neaktivní
od 15.11.2002
|
Předseda |
27.02.1996 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. ONDŘEJ ČEPEK
|
Neaktivní
od 15.10.2008
|
Místopředseda |
27.02.1996 |
Adresa: |
16000, 22189297, Praha, Dejvice, Václavkova, 364, 22, Václavkova 364/22, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|