Ing. Světlana Škapová
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
předseda představenstva |
06.09.2012 |
Adresa: |
13000, 21759600, Praha 3, Vinohradská, 268, 94 |
|
Filip Neusser
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
člen představenstva |
06.09.2012 |
Adresa: |
11000, 21722951, Praha 1, Templová, 654, 6 |
|
Ing. Světlana Škapová
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
předseda představenstva |
06.09.2012 |
Adresa: |
13000, 21759600, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 268, 94, Vinohradská 268/94, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Filip Neusser
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
člen představenstva |
06.09.2012 |
Adresa: |
11000, 21722951, Praha, Staré Město, Templová, 654, 6, Templová 654/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Roman Žipaj
|
Neaktivní
od 06.09.2012
|
předseda představenstva |
29.12.2011 |
Adresa: |
13000, 21778655, Praha 3, Koněvova, 1138, 96 |
|
Roman Žipaj
|
Neaktivní
od 06.09.2012
|
předseda představenstva |
29.12.2011 |
Adresa: |
13000, 21778655, Praha, Žižkov, Koněvova, 1138, 96, Koněvova 1138/96, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Milena Kozumplíková
|
Neaktivní
od 29.12.2011
|
předseda představenstva |
16.11.2009 |
Adresa: |
13000, 21796386, Praha 3, Nad Ohradou, 2636/13 |
|
Pavel Števich
|
Neaktivní
od 06.09.2012
|
člen představenstva |
16.11.2009 |
Adresa: |
15000, 22121200, Praha 5, Trávníčkova, 29 |
|
Miroslava Oubrechtová
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
místopředseda představenstva |
16.11.2009 |
Adresa: |
13000, 21794308, Praha 3, Jeseniova, 75 |
|
Milena Kozumplíková
|
Neaktivní
od 29.12.2011
|
předseda představenstva |
16.11.2009 |
Adresa: |
13000, 21796386, Praha, Žižkov, Nad Ohradou, 2636, 13, Nad Ohradou 2636/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Pavel Števich
|
Neaktivní
od 06.09.2012
|
člen představenstva |
16.11.2009 |
Adresa: |
15500, 22121200, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1776, 29, Trávníčkova 1776/29, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MIROSLAVA OUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
místopředseda představenstva |
16.11.2009 |
Adresa: |
13000, 21794308, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2446, 75, Jeseniova 2446/75, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RNDr. Eva Kaprasová
|
Neaktivní
od 16.11.2009
|
místopředseda představenstva |
10.12.2008 |
Adresa: |
13000, 21794821, Praha 3, Žižkov, K Lučinám, 2490/14 |
|
Ing. Pavel Císař
|
Neaktivní
od 16.11.2009
|
člen představenstva |
10.12.2008 |
Adresa: |
13000, 21785317, Praha 3, Žižkov, Jeseniova, 1683/71 |
|
Milan Český
|
Neaktivní
od 16.11.2009
|
předseda představenstva |
10.12.2008 |
Adresa: |
13000, 21779589, Praha 3, Žižkov, Chvalova, 1222/4 |
|
RNDr. Eva Kaprasová
|
Neaktivní
od 16.11.2009
|
místopředseda představenstva |
10.12.2008 |
Adresa: |
13000, 21794821, Praha, Žižkov, K lučinám, 2490, 14, K lučinám 2490/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Pavel Císař
|
Neaktivní
od 16.11.2009
|
člen představenstva |
10.12.2008 |
Adresa: |
13000, 21785317, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1683, 71, Jeseniova 1683/71, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Milan Český
|
Neaktivní
od 16.11.2009
|
předseda představenstva |
10.12.2008 |
Adresa: |
13000, 21779589, Praha, Žižkov, Chvalova, 1222, 4, Chvalova 1222/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Pavel Císař
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
člen |
13.09.2005 |
Adresa: |
13000, 21785317, Praha 3, Žižkov, Jeseniova, 1683/71 |
|
Ing. Pavel Císař
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
člen |
13.09.2005 |
Adresa: |
13000, 21785317, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1683, 71, Jeseniova 1683/71, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Pavel Císař
|
Neaktivní
od 13.09.2005
|
člen představenstva |
22.01.2005 |
Adresa: |
21760586, Praha 3, Korunní, 103 |
|
RNDr. Eva Kaprasová
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
místopředsedkyně |
22.01.2005 |
Adresa: |
21794821, Praha 3, K Lučinám, 14 |
|
Milan Český
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
předseda představenstva |
22.01.2005 |
Adresa: |
21779589, Praha 3, Chvalova, 4 |
|
Ing. Pavel Císař
|
Neaktivní
od 13.09.2005
|
člen představenstva |
22.01.2005 |
Adresa: |
13000, 21760586, Praha, Vinohrady, Korunní, 1011, 103, Korunní 1011/103, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
RNDr. Eva Kaprasová
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
místopředsedkyně |
22.01.2005 |
Adresa: |
13000, 21794821, Praha, Žižkov, K lučinám, 2490, 14, K lučinám 2490/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Milan Český
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
předseda představenstva |
22.01.2005 |
Adresa: |
13000, 21779589, Praha, Žižkov, Chvalova, 1222, 4, Chvalova 1222/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Petr Dáňa
|
Neaktivní
od 22.01.2005
|
předseda představenstva |
04.04.2001 |
Adresa: |
21775885, Praha 3, Praha 3, Sudoměřská, 3/884 |
|
Ing. Pavel Císař
|
Neaktivní
od 22.01.2005
|
místopředseda představenstva |
04.04.2001 |
Adresa: |
21760586, Praha 3, Praha 3, Korunní, 103/1011 |
|
Milan Český
|
Neaktivní
od 22.01.2005
|
člen představenstva |
04.04.2001 |
Adresa: |
21779589, Praha 3, Praha 3, Chvalova, 4/1222 |
|
Petr Dáňa
|
Neaktivní
od 22.01.2005
|
předseda představenstva |
04.04.2001 |
Adresa: |
13000, 21775885, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 884, 3, Sudoměřská 884/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Pavel Císař
|
Neaktivní
od 22.01.2005
|
místopředseda představenstva |
04.04.2001 |
Adresa: |
13000, 21760586, Praha, Vinohrady, Korunní, 1011, 103, Korunní 1011/103, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Milan Český
|
Neaktivní
od 22.01.2005
|
člen představenstva |
04.04.2001 |
Adresa: |
13000, 21779589, Praha, Žižkov, Chvalova, 1222, 4, Chvalova 1222/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Pavel Hurda
|
Neaktivní
od 04.04.2001
|
místopředseda představenstva |
19.05.2000 |
Adresa: |
21783519, Praha 3, Praha 3, Kubelíkova, 27/1548 |
|
Pavel Hurda
|
Neaktivní
od 04.04.2001
|
místopředseda představenstva |
19.05.2000 |
Adresa: |
13000, 21783519, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1548, 27, Kubelíkova 1548/27, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Pavel Hurda
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
Člen představenstva |
15.04.1999 |
Adresa: |
22755411, Praha 5, Praha 5, U lip, 482 |
|
Miluše Štěpánová
|
Neaktivní
od 04.04.2001
|
Člen představenstva |
15.04.1999 |
Adresa: |
21762481, Praha 3, Praha 3, Jičínská, 1 |
|
Pavel Hurda
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
Člen představenstva |
15.04.1999 |
Adresa: |
15531, 22755411, Praha, Lipence, U lip, 482, U lip 482, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Miluše Štěpánová
|
Neaktivní
od 04.04.2001
|
Člen představenstva |
15.04.1999 |
Adresa: |
13000, 21762481, Praha, Vinohrady, Jičínská, 1739, 1, Jičínská 1739/1, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Pavel Hurda
|
Neaktivní
od 15.04.1999
|
Člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
21741212, Praha 2, Praha 2, Balbínova, 14/192 |
|
ing. Jan Seifert
|
Neaktivní
od 15.04.1999
|
Člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
21954038, Praha 4, Praha 4, Hradeckých, 1 |
|
Jaroslav Chejstovský
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
Místopředseda představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
21775583, Praha 3, Praha 3, Lupáčova, 16 |
|
Zdeněk Pavelka
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
Člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
21784124, Praha 3, Praha 3, Jeseniova, 121 |
|
Milan Český
|
Neaktivní
od 04.04.2001
|
Předseda představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
21779589, Praha 3, Praha 3, Chvalova, 4 |
|
Pavel Hurda
|
Neaktivní
od 15.04.1999
|
Člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
12000, 21741212, Praha, Vinohrady, Balbínova, 192, 14, Balbínova 192/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. Jan Seifert
|
Neaktivní
od 15.04.1999
|
Člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
14000, 21954038, Praha, Nusle, Hradeckých, 1604, 1, Hradeckých 1604/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Chejstovský
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
Místopředseda představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
13000, 21775583, Praha, Žižkov, Lupáčova, 849, 16, Lupáčova 849/16, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Zdeněk Pavelka
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
Člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
13000, 21784124, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1596, 121, Jeseniova 1596/121, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Milan Český
|
Neaktivní
od 04.04.2001
|
Předseda představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
13000, 21779589, Praha, Žižkov, Chvalova, 1222, 4, Chvalova 1222/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|