Ing. MILOŠ ČERVINKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21775273, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99 |
|
Ing. MILOŠ ČERVINKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99, Bořivojova 818/99, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAN ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
člen představenstva |
25.10.2016 |
Adresa: |
28914, 1123386, Nymburk, Chrást, Chrást, 139 |
|
JAN ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
člen představenstva |
25.10.2016 |
Adresa: |
28914, 1123386, Nymburk, Chrást, Chrást, 139, č.p. 139, 28914 Chrást |
|
JITKA ČERVINKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
člen představenstva |
14.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21775273, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99 |
|
JITKA ČERVINKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
člen představenstva |
14.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99, Bořivojova 818/99, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MILOŠ ČERVINKA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha 3, Žižkov, Bořivojova, 818, 99 |
|
Ing. MILOŠ ČERVINKA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99, Bořivojova 818/99, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jitka Červinková
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
člen představenstva |
25.05.2011 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha 3, Bořivojova, 99 |
|
Jan Červený
|
Neaktivní
od 25.10.2016
|
člen představenstva |
25.05.2011 |
Adresa: |
29814, Chrást, 139 |
|
JITKA ČERVINKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
člen představenstva |
25.05.2011 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99, Bořivojova 818/99, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Červený
|
Neaktivní
od 25.10.2016
|
člen představenstva |
25.05.2011 |
Adresa: |
Chrást, 29814, 29814 Chrást 139, Česká republika |
|
Ing. Miloš Červinka
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
předseda představenstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
21775273, Praha 3, Praha 3, Bořivojova, 99 |
|
Jitka Červinková
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen představenstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
21775273, Praha 3, Praha 3, Bořivojova, 99 |
|
PhDr. Jaroslav Tovačovský
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen představenstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
21711887, Praha 1, Praha 1, Navrátilova, 13 |
|
Ing. MILOŠ ČERVINKA
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
předseda představenstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99, Bořivojova 818/99, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JITKA ČERVINKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen představenstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99, Bořivojova 818/99, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PhDr. Jaroslav Tovačovský
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen představenstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
11000, 21711887, Praha, Nové Město, Navrátilova, 1422, 13, Navrátilova 1422/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. Jaroslav Tovačovský
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen představenstva |
14.03.2001 |
Adresa: |
21711887, Praha 1, Praha 1, Navrátilova, 13 |
|
PhDr. Jaroslav Tovačovský
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen představenstva |
14.03.2001 |
Adresa: |
11000, 21711887, Praha, Nové Město, Navrátilova, 1422, 13, Navrátilova 1422/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. Jaroslav Tovačovský
|
Neaktivní
od 14.03.2001
|
člen představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
21711887, Praha 2, Praha 2, Navrátilova, 13 |
|
PhDr. Jaroslav Tovačovský
|
Neaktivní
od 14.03.2001
|
člen představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
11000, 21711887, Praha, Nové Město, Navrátilova, 1422, 13, Navrátilova 1422/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Bohata
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
21914222, Praha 4, Praha 4, Ohradní, 1355 |
|
Ing. Miloš Červinka
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
předseda představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
21775273, Praha 3, Praha 3, Bořivojova, 99 |
|
Jitka Červinková
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
21775273, Praha 3, Praha 3, Bořivojova, 99 |
|
Jan Bohata
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
14000, 21914222, Praha, Michle, Ohradní, 1355, 37, Ohradní 1355/37, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MILOŠ ČERVINKA
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
předseda představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99, Bořivojova 818/99, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JITKA ČERVINKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
13000, 21775273, Praha, Žižkov, Bořivojova, 818, 99, Bořivojova 818/99, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|