PETR BARÁNEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
27343, 1468472, Buštěhrad, Buštěhrad, Revoluční, 1, 4 |
|
PETR BARÁNEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
27343, 1468472, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Revoluční, 1, 4, Revoluční 1/4, 27343 Buštěhrad |
|
Jaroslav Křivánek
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
6428002, Dolní Břežany, 163 |
|
Jaroslav Křivánek
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
25241, 6428002, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Zvonková, 163, Zvonková 163, 25241 Dolní Břežany |
|
Petr Baránek
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
1473671, Buštěhrad, Sladkovského, 546/8 |
|
Petr Baránek
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
27343, 1473671, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Sladkovského, 546, 8, Sladkovského 546/8, 27343 Buštěhrad |
|
Patrik Fennigbauer
|
Neaktivní
od 01.09.2004
|
Místopředseda představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
12000, 21756481, Praha 2, Praha 2, Rejskova, 4 |
|
Jan Charvát
|
Neaktivní
od 01.09.2004
|
Člen představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
47001, 23463546, Česká Lípa, Česká Lípa, Havlíčkova, 448 |
|
Radek Nový
|
Neaktivní
od 28.02.2009
|
Předseda představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
13000, 21760322, Praha 3, Praha 3, Přemyslovská, 897/7 |
|
Patrik Fennigbauer
|
Neaktivní
od 01.09.2004
|
Místopředseda představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
12000, 21756481, Praha, Vinohrady, Rejskova, 1980, 4, Rejskova 1980/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jan Charvát
|
Neaktivní
od 01.09.2004
|
Člen představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
47001, 23463546, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Havlíčkova, 448, 6, Havlíčkova 448/6, 47001 Česká Lípa |
|
Radek Nový
|
Neaktivní
od 28.02.2009
|
Předseda představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
13000, 21760322, Praha, Vinohrady, Přemyslovská, 897, 7, Přemyslovská 897/7, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Štefan Odorčák
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
předseda představentva |
31.12.1995 |
Adresa: |
22251529, Praha 6, Praha 6, Vondroušova, 1167 |
|
Ing. Dušan Šichman
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
místopředseda představenstva |
31.12.1995 |
Adresa: |
22320857, Praha 8, Praha 8, Radomská, 471 |
|
Štefan Glezgo
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
člen představenstva |
31.12.1995 |
Adresa: |
22695001, Praha 3, Praha 3, Sabinova, 278 |
|
Ing. Štefan Odorčák
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
předseda představentva |
31.12.1995 |
Adresa: |
16300, 22251529, Praha, Řepy, Vondroušova, 1167, 14, Vondroušova 1167/14, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Dušan Šichman
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
místopředseda představenstva |
31.12.1995 |
Adresa: |
18100, 22320857, Praha, Bohnice, Radomská, 471, 5, Radomská 471/5, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Štefan Glezgo
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
člen představenstva |
31.12.1995 |
Adresa: |
13000, 22695001, Praha, Žižkov, Sabinova, 278, 8, Sabinova 278/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|