JUDr. JAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
člen představenstva |
27.12.2016 |
|
JUDr. JAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 27.12.2016
|
člen představenstva |
30.03.2016 |
Adresa: |
12000, 21736138, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5 |
|
Ing. RADOVAN KVĚT
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
předseda představenstva |
30.03.2016 |
Adresa: |
12000, 21757305, Praha, Vinohrady, Nad Petruskou, 2280, 3 |
|
JUDr. JAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 27.12.2016
|
člen představenstva |
30.03.2016 |
Adresa: |
12000, 21736138, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5, Trojanova 1993/5, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. RADOVAN KVĚT
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
předseda představenstva |
30.03.2016 |
Adresa: |
12000, 21757305, Praha, Vinohrady, Nad Petruskou, 2280, 3, Nad Petruskou 2280/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. RADOVAN KVĚT
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
předseda představenstva |
20.12.2015 |
Adresa: |
12000, 21757305, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Nad Petruskou, 2280, 3 |
|
Ing. RADOVAN KVĚT
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
předseda představenstva |
20.12.2015 |
Adresa: |
12000, 21757305, Praha, Vinohrady, Nad Petruskou, 2280, 3, Nad Petruskou 2280/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. JAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
člen představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21736138, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5 |
|
JUDr. JAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
člen představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21736138, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5, Trojanova 1993/5, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
RNDr. JURAJ VRONKA
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
člen představenstva |
06.09.2014 |
Adresa: |
16300, 22698302, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1364, 11 |
|
RNDr. JURAJ VRONKA
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
člen představenstva |
06.09.2014 |
Adresa: |
16300, 22698302, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1364, 11, Mrkvičkova 1364/11, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Radovan Květ
|
Neaktivní
od 20.12.2015
|
předseda představenstva |
29.02.2008 |
Adresa: |
21757305, Praha 2, Nad Petruskou, 2280/3 |
|
Ing. RADOVAN KVĚT
|
Neaktivní
od 20.12.2015
|
předseda představenstva |
29.02.2008 |
Adresa: |
12000, 21757305, Praha, Vinohrady, Nad Petruskou, 2280, 3, Nad Petruskou 2280/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Radovan Květ
|
Neaktivní
od 29.02.2008
|
předseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
22606912, Praha 10, Krátká, 14 |
|
RNDr. Juraj Vronka
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
člen představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
Průhonice, Na Michovkách, 677 |
|
JUDr. Jan Souček
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
21736138, Praha 2, Trojanova, 5 |
|
Ing. Radovan Květ
|
Neaktivní
od 29.02.2008
|
předseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
10000, 22606912, Praha, Strašnice, Krátká, 684, 14, Krátká 684/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
RNDr. Juraj Vronka
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
člen představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
677, Průhonice, Na Michovkách, Na Michovkách 677, Průhonice, Česká republika |
|
JUDr. JAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
12000, 21736138, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5, Trojanova 1993/5, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Radovan Květ
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
Předseda představenstva |
30.03.2002 |
Adresa: |
22606912, Praha 10, Praha 10, Krátká, 14 |
|
JUDr. Jan Souček
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
Člen představenstva |
30.03.2002 |
Adresa: |
21736138, Praha 2, Praha 2, Trojanova, 5 |
|
RNDr. Juraj Vronka
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
Člen představenstva |
30.03.2002 |
Adresa: |
Praha-západ, Průhonice, Na Michovkách, 677 |
|
Ing. Radovan Květ
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
Předseda představenstva |
30.03.2002 |
Adresa: |
10000, 22606912, Praha, Strašnice, Krátká, 684, 14, Krátká 684/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. JAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
Člen představenstva |
30.03.2002 |
Adresa: |
12000, 21736138, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5, Trojanova 1993/5, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
RNDr. Juraj Vronka
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
Člen představenstva |
30.03.2002 |
Adresa: |
677, Praha-západ, Průhonice, Na Michovkách, Na Michovkách 677, Průhonice, okres: Praha-západ, Česká republika |
|
JUDr. Jan Souček
|
Neaktivní
od 30.03.2002
|
Člen představenstva |
04.01.1996 |
Adresa: |
21736138, Praha 2, Praha 2, Trojanova, 5 |
|
Ing. Radovan Květ
|
Neaktivní
od 30.03.2002
|
Člen představenstva |
04.01.1996 |
Adresa: |
22606912, Praha 10, Praha 10, Krátká, 14 |
|
JUDr. Tomáš Jindra
|
Neaktivní
od 30.03.2002
|
Člen představenstva |
04.01.1996 |
Adresa: |
21906327, Praha 4, Praha 4, Pod dálnicí, 6 |
|
JUDr. JAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 30.03.2002
|
Člen představenstva |
04.01.1996 |
Adresa: |
12000, 21736138, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5, Trojanova 1993/5, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Radovan Květ
|
Neaktivní
od 30.03.2002
|
Člen představenstva |
04.01.1996 |
Adresa: |
10000, 22606912, Praha, Strašnice, Krátká, 684, 14, Krátká 684/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Tomáš Jindra
|
Neaktivní
od 30.03.2002
|
Člen představenstva |
04.01.1996 |
Adresa: |
14000, 21906327, Praha, Michle, Pod dálnicí, 472, 6, Pod dálnicí 472/6, Michle, 14000 Praha 4 |
|