GUSTAV STRUCK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.02.2015 |
Adresa: |
38501, 17667372, Kubova Huť, Kubova Huť, 8 |
|
GUSTAV STRUCK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.02.2015 |
Adresa: |
38501, 17667372, Prachatice, Kubova Huť, Kubova Huť, 8, č.p. 8, 38501 Kubova Huť |
|
Gustav Struck
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
člen představenstva |
01.08.2008 |
Adresa: |
8359 Walchsing, Ammerreuth, 1 |
|
Gustav Struck
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
člen představenstva |
01.08.2008 |
Adresa: |
1, 8359 Walchsing, Ammerreuth, Ammerreuth 1, 8359 Walchsing, Německo |
|
Gustav Struck
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
|
04.10.2002 |
Adresa: |
8359, Walchsing, Ammerreuth, 1 |
|
Gustav Struck
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
|
04.10.2002 |
Adresa: |
1, Walchsing, Ammerreuth, 8359, Ammerreuth 1, 8359 Walchsing, Německo |
|
Walter Bauer
|
Neaktivní
od 12.12.2000
|
člen |
17.08.1998 |
Adresa: |
Prachatice, Kubova Huť, 8 |
|
Walter Bauer
|
Neaktivní
od 12.12.2000
|
člen |
17.08.1998 |
Adresa: |
38501, 17667372, Prachatice, Kubova Huť, Kubova Huť, 8, č.p. 8, 38501 Kubova Huť |
|
Peter Bauer
|
Neaktivní
od 19.04.1999
|
člen |
30.06.1998 |
Adresa: |
Prachatice, Kubova Huť, 8 |
|
Peter Bauer
|
Neaktivní
od 19.04.1999
|
člen |
30.06.1998 |
Adresa: |
38501, 17667372, Prachatice, Kubova Huť, Kubova Huť, 8, č.p. 8, 38501 Kubova Huť |
|
JUDr. Jan Bárta
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
člen představenstva |
17.10.1996 |
Adresa: |
22019588, Praha 5, Praha 5, U Šalamounky, 13 |
|
JUDr. Jan Bárta
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
člen představenstva |
17.10.1996 |
Adresa: |
15800, 22019588, Praha, Košíře, U Šalamounky, 206, 13, U Šalamounky 206/13, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
Robert Čepek
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
člen: |
22.01.1996 |
Adresa: |
20734964, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Na Vyhlídce, 73 |
|
Peter Legene
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
člen: |
22.01.1996 |
Adresa: |
Prachatice, Kubova Huť, 8 |
|
Armin Schreiner
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
člen: |
22.01.1996 |
Adresa: |
Prachatice, Kubova Huť, 8 |
|
Herbert Plank
|
Neaktivní
od 20.08.2003
|
člen: |
22.01.1996 |
Adresa: |
Prachatice, Kubova Huť, 8 |
|
Robert Čepek
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
člen: |
22.01.1996 |
Adresa: |
36001, 20734964, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Na Vyhlídce, 614, 73, Na Vyhlídce 614/73, 36001 Karlovy Vary |
|
Peter Legene
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
člen: |
22.01.1996 |
Adresa: |
38501, 17667372, Prachatice, Kubova Huť, Kubova Huť, 8, č.p. 8, 38501 Kubova Huť |
|
Armin Schreiner
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
člen: |
22.01.1996 |
Adresa: |
38501, 17667372, Prachatice, Kubova Huť, Kubova Huť, 8, č.p. 8, 38501 Kubova Huť |
|
Herbert Plank
|
Neaktivní
od 20.08.2003
|
člen: |
22.01.1996 |
Adresa: |
38501, 17667372, Prachatice, Kubova Huť, Kubova Huť, 8, č.p. 8, 38501 Kubova Huť |
|