Ing. Ivan Baťka
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
předseda představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
21693676, Praha 1, Bílkova, 4 |
|
Ing. Ivan Baťka
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
místopředseda představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
21693633, Praha 1, Praha 1, Pařížská, 24 |
|
Monika Červená
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
člen představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
21810532, Praha 4, Nad Lesním divadlem, 1353/8 |
|
Ing. Ivan Baťka
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
předseda představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
11000, 21693676, Praha, Josefov, Bílkova, 132, 4, Bílkova 132/4, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Ivan Baťka
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
místopředseda představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
11000, 21693633, Praha, Josefov, Pařížská, 129, 24, Pařížská 129/24, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Monika Červená
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
člen představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
14200, 21810532, Praha, Braník, Nad lesním divadlem, 1353, 8, Nad lesním divadlem 1353/8, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Aleš Žák
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
místopředseda představenstva |
01.03.2001 |
Adresa: |
22123199, Praha 5, Praha 5, Modrá, 1979 |
|
Ing. Ivan Baťka
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
předseda představenstva |
01.03.2001 |
Adresa: |
21693633, Praha 1, Praha 1, Pařížská, 24 |
|
PaeDr. Dalibor Lacina
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
člen představenstva |
01.03.2001 |
Adresa: |
22576843, Praha 10, Praha 10, Kytínská, 1188 |
|
Mgr. Aleš Žák
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
místopředseda představenstva |
01.03.2001 |
Adresa: |
15500, 22123199, Praha, Stodůlky, Modrá, 1979, 6, Modrá 1979/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Ivan Baťka
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
předseda představenstva |
01.03.2001 |
Adresa: |
11000, 21693633, Praha, Josefov, Pařížská, 129, 24, Pařížská 129/24, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
PaeDr. Dalibor Lacina
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
člen představenstva |
01.03.2001 |
Adresa: |
10200, 22576843, Praha, Hostivař, Kytínská, 1188, 1, Kytínská 1188/1, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. Aleš Žák
|
Neaktivní
od 01.03.2001
|
předseda představenstva |
06.02.1996 |
Adresa: |
22123199, Praha 5, Praha 5, Modrá, 1979 |
|
Roman Volski
|
Neaktivní
od 01.03.2001
|
člen |
06.02.1996 |
Adresa: |
999999999, Praha 7, Praha 7, Na Maninách, 32 |
|
JUDr. Lucie Horčičková
|
Neaktivní
od 01.03.2001
|
člen |
06.02.1996 |
Adresa: |
22262351, Praha 6, Praha 6, U střešovických hřišť, 13 |
|
Roman Volski
|
Neaktivní
od 01.03.2001
|
člen |
06.02.1996 |
Adresa: |
17000, 22307648, Praha, Holešovice, Na Maninách, 1149, 32, Na Maninách 1149/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. Lucie Horčičková
|
Neaktivní
od 01.03.2001
|
člen |
06.02.1996 |
Adresa: |
16900, 22262351, Praha, Střešovice, U střešovických hřišť, 620, 13, U střešovických hřišť 620/13, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. Aleš Žák
|
Neaktivní
od 01.03.2001
|
předseda představenstva |
06.02.1996 |
Adresa: |
15500, 22123199, Praha, Stodůlky, Modrá, 1979, 6, Modrá 1979/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|