KAREL KREIBICH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.02.2022 |
Adresa: |
14100, 21996628, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2822, 6 |
|
KAREL KREIBICH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.02.2022 |
Adresa: |
14100, 21996628, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2822, 6, Bělčická 2822/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. RADOMÍR ČERNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.07.2015 |
Adresa: |
46843, 73354201, Jablonec nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Albrechtice v Jizerských horách, 368 |
|
Ing. RADOMÍR ČERNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.07.2015 |
Adresa: |
46843, 73354201, Jablonec nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Albrechtice v Jizerských horách, 368, č.p. 368, 46843 Albrechtice v Jizerských horách |
|
Tomáš Havlena
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.10.2000 |
Adresa: |
21967911, Praha 4, Praha 4, Ve svahu, 25 |
|
Tomáš Havlena
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.10.2000 |
Adresa: |
14700, 21967911, Praha, Podolí, Ve svahu, 908, 25, Ve svahu 908/25, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
předseda představenstva |
26.04.2006 |
Adresa: |
25301, 26302829, Hostivice, Jasanová, 1955 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
předseda představenstva |
26.04.2006 |
Adresa: |
25301, 26302829, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Jasanová, 1955, Jasanová 1955, 25301 Hostivice |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 26.04.2006
|
předseda představenstva |
25.06.2005 |
Adresa: |
18100, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 767/2 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 26.04.2006
|
předseda představenstva |
25.06.2005 |
Adresa: |
18100, 26005808, Praha, Troja, Hnězdenská, 767, 2, Hnězdenská 767/2, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 25.06.2005
|
předseda představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
25101, 18339425, Světice, K Dálnici, 213 |
|
Karel Kreibich
|
Neaktivní
od 27.02.2022
|
člen představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
21996628, Praha 4, Praha 4, Bělčická, 2822 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 25.06.2005
|
předseda představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
25101, 18339425, Praha-východ, Světice, Světice, K Dálnici, 213, K Dálnici 213, 25101 Světice |
|
KAREL KREIBICH
|
Neaktivní
od 27.02.2022
|
člen představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
14100, 21996628, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2822, 6, Bělčická 2822/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
člen představenstva |
31.10.2000 |
Adresa: |
10900, 25065165, Praha 10, Praha 10, Nad přehradou, 404 |
|
Karel Kreibich
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
předseda představenstva |
31.10.2000 |
Adresa: |
21996628, Praha 4, Praha 4, Bělčická, 2822 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
člen představenstva |
31.10.2000 |
Adresa: |
10900, 25065165, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 404, Nad přehradou 404, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
KAREL KREIBICH
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
předseda představenstva |
31.10.2000 |
Adresa: |
14100, 21996628, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2822, 6, Bělčická 2822/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Trávníček
|
Neaktivní
od 31.10.2000
|
předseda představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská, 646 |
|
Ivana Švaříková
|
Neaktivní
od 31.10.2000
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
Praha 8 - Čimice, Strážnická, 403/8 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 31.10.2000
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
Praha 4 - Háje, Hekrova, 821/1 |
|
Ing. Jiří Trávníček
|
Neaktivní
od 31.10.2000
|
předseda představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
19300, 22435956, Praha, Horní Počernice, Náchodská, 646, 132, Náchodská 646/132, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ivana Švaříková
|
Neaktivní
od 31.10.2000
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
18100, 22330232, Praha, Čimice, Strážnická, 403, 8, Strážnická 403/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Radomír Černý
|
Neaktivní
od 31.10.2000
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
14900, 21821577, Praha, Háje, Hekrova, 821, 1, Hekrova 821/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|