Mgr. NATÁLIE LINEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
člen představenstva |
23.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22503391, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Mratínská, 166, 23 |
|
Mgr. NATÁLIE LINEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
člen představenstva |
23.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22503391, Praha, Prosek, Mratínská, 166, 23, Mratínská 166/23, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. TOMÁŠ HUDEK
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
člen představenstva |
02.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21743258, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1 |
|
Ing. TOMÁŠ HUDEK
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
člen představenstva |
02.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1, Italská 384/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
předseda představenstva |
17.07.2015 |
Adresa: |
19014, 22471227, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
předseda představenstva |
17.07.2015 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333, Aranžérská 333/21, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha 9, Klánovice, Aranžérská, 333 |
|
Ing. Tomáš Hudek
|
Neaktivní
od 02.10.2016
|
člen představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha 2, Italská, 1 |
|
Mgr. Natálie Linerová
|
Neaktivní
od 23.10.2016
|
člen představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
19000, 22503391, Praha 9, Mratínská, 23 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333, Aranžérská 333/21, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. TOMÁŠ HUDEK
|
Neaktivní
od 02.10.2016
|
člen představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1, Italská 384/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. NATÁLIE LINEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2016
|
člen představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
19000, 22503391, Praha, Prosek, Mratínská, 166, 23, Mratínská 166/23, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. Fidelis Schlée
|
Neaktivní
od 07.07.2008
|
předseda představenstva |
14.02.2008 |
Adresa: |
19600, 22412875, Praha 9, Čakovice, Ostravická, 841/7 |
|
Ing. Pavel Sojka
|
Neaktivní
od 07.07.2008
|
místopředseda představenstva |
14.02.2008 |
Adresa: |
10200, 22573674, Praha 10, Hostivař, Horolezecká, 891/4 |
|
Růžena Čermáková
|
Neaktivní
od 07.07.2008
|
|
14.02.2008 |
Adresa: |
21969396, Praha 4, Podolí, Bohuslava Martinů, 1051/2 |
|
JUDr. Fidelis Schlée
|
Neaktivní
od 07.07.2008
|
předseda představenstva |
14.02.2008 |
Adresa: |
19600, 22412875, Praha, Čakovice, Ostravická, 841, 7, Ostravická 841/7, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. Pavel Sojka
|
Neaktivní
od 07.07.2008
|
místopředseda představenstva |
14.02.2008 |
Adresa: |
10200, 22573674, Praha, Hostivař, Horolezecká, 891, 4, Horolezecká 891/4, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Růžena Čermáková
|
Neaktivní
od 07.07.2008
|
|
14.02.2008 |
Adresa: |
14000, 21969396, Praha, Podolí, Bohuslava Martinů, 1051, 2, Bohuslava Martinů 1051/2, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
předseda představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
19014, Praha 9, Klánovice, Aranžerská, 333 |
|
Ing. Tomáš Hudek
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
místopředseda představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha 2, Italská, 1 |
|
Mgr. Natálie Linerová
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
člen představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
19000, 22503391, Praha 9, Mratínská, 23 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
předseda představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333, Aranžérská 333/21, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. TOMÁŠ HUDEK
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
místopředseda představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1, Italská 384/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. NATÁLIE LINEROVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
člen představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
19000, 22503391, Praha, Prosek, Mratínská, 166, 23, Mratínská 166/23, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
Předseda představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
19014, Praha 9, Klánovice, Aranžerská, 333 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
Předseda představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333, Aranžérská 333/21, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
Předseda představenstva |
03.02.2003 |
Adresa: |
22686088, Praha 10, Praha 10, Želivecká, 2796/34 |
|
ing. Tomáš Hudek
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
Místopředseda představenstva |
03.02.2003 |
Adresa: |
21743258, Praha 2, Praha 2, Italská, 1 |
|
Mgr. Natálie Linerová
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
člen představenstva |
03.02.2003 |
Adresa: |
22503391, Praha 9, Praha 9, Mratínská, 23 |
|
ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
Předseda představenstva |
03.02.2003 |
Adresa: |
10600, 22686088, Praha, Záběhlice, Želivecká, 2796, 34, Želivecká 2796/34, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. TOMÁŠ HUDEK
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
Místopředseda představenstva |
03.02.2003 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1, Italská 384/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. NATÁLIE LINEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
člen představenstva |
03.02.2003 |
Adresa: |
19000, 22503391, Praha, Prosek, Mratínská, 166, 23, Mratínská 166/23, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
člen představenstva |
03.08.2002 |
Adresa: |
22686088, Praha 10, Praha 10, Želivecká, 2796/34 |
|
ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
člen představenstva |
03.08.2002 |
Adresa: |
10600, 22686088, Praha, Záběhlice, Želivecká, 2796, 34, Želivecká 2796/34, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 03.08.2002
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
22516930, Praha 9, Praha 9, Českolipská, 390 |
|
ing. Tomáš Hudek
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
21743258, Praha 2, Praha 2, Italská, 1 |
|
Mgr. Natálie Linerová
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
22503391, Praha 9, Praha 9, Mratínská, 23 |
|
ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 03.08.2002
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
19000, 22516930, Praha, Střížkov, Českolipská, 390, 7, Českolipská 390/7, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. TOMÁŠ HUDEK
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1, Italská 384/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. NATÁLIE LINEROVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
člen představenstva |
29.02.1996 |
Adresa: |
19000, 22503391, Praha, Prosek, Mratínská, 166, 23, Mratínská 166/23, Prosek, 19000 Praha 9 |
|