Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | L A D O G A s.r.o. |
ICO: | 65006739 |
Registrovaná adresa: | 37341, 16514149, České Budějovice, Pištín, Češnovice, 79, Češnovice 79, 37341 Pištín |
Začleněno na: | 21.05.1996 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
zprostředkovatelská činnost v oblasti cestovního ruchu
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR ARSENTIEV | Aktivní | 19.07.2023 | |
|
|||
Ing. IVAN ARSENTIEV | Aktivní | 19.07.2023 | |
|
|||
PETR ARSENTIEV | Aktivní | 21.11.2016 | |
|
|||
NATALIA ARSENTIEVA | Aktivní | 21.11.2016 | |
|
|||
IVAN ARSENTIEV | Aktivní | 21.11.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. IVAN ARSENTIEV | Aktivní | jednatel | 19.07.2023 |
|
|||
IVAN ARSENTIEV | Aktivní | jednatel | 06.04.2005 |
|
|||
Natalia Arsentieva | Aktivní | jednatel | 27.09.2000 |
|
|||
Ivan Arsentiev | Neaktivní od 19.07.2023 | jednatel | 06.04.2005 |
|
|||
Petr Arsentiev | Neaktivní od 17.10.2011 | Jednatel | 27.09.2000 |
|
|||
Natalia Arsentieva | Neaktivní od 19.07.2023 | jednatel | 27.09.2000 |
|
|||
Petr Arsentiev | Neaktivní od 27.09.2000 | Jednatel | 23.06.1998 |
|
|||
Jaroslav Sůva | Neaktivní od 23.06.1998 | jednatel | 21.05.1996 |
|
|||
Jaroslav Sůva | Neaktivní od 23.06.1998 | jednatel | 21.05.1996 |
|
Registrační číslo L A D O G A s.r.o. je 65006739.
Registrační adresa L A D O G A s.r.o. je 37341, 16514149, České Budějovice, Pištín, Češnovice, 79, Češnovice 79, 37341 Pištín.
L A D O G A s.r.o. byla založena 21.05.1996.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je PETR ARSENTIEV, Ing. IVAN ARSENTIEV, PETR ARSENTIEV, NATALIA ARSENTIEVA, IVAN ARSENTIEV.