LUDMILA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
Jednatel |
11.11.2013 |
Adresa: |
40011, 17883164, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Kmochova, 3169, 30 |
|
LUDMILA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
Jednatel |
11.11.2013 |
Adresa: |
40011, 17883164, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Kmochova, 3169, 30, Kmochova 3169/30, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ludmila Janatová
|
Neaktivní
od 11.11.2013
|
Jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
40011, 17883164, Ústí nad Labem, Kmochova, 3169, 30 |
|
LUDMILA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2013
|
Jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
40011, 17883164, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Kmochova, 3169, 30, Kmochova 3169/30, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Olga Hutová
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
06.10.2009 |
Adresa: |
79607, 24789691, Držovice, Olomoucká, 257/172 |
|
Olga Hutová
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
06.10.2009 |
Adresa: |
79607, 24789691, Prostějov, Držovice, Držovice, Olomoucká, 257, 172, Olomoucká 257/172, 79607 Držovice |
|
Ivan Kosinka
|
Neaktivní
od 06.10.2009
|
jednate |
29.11.2005 |
Adresa: |
39843, 5593069, Bernartice, Jestřebice, 30 |
|
Lenka Kosinková
|
Neaktivní
od 06.10.2009
|
jednatel |
29.11.2005 |
Adresa: |
39843, 5593069, Bernartice, Jestřebice, 30 |
|
Ivan Kosinka
|
Neaktivní
od 06.10.2009
|
jednate |
29.11.2005 |
Adresa: |
39843, 5593069, Písek, Bernartice, Jestřebice, 30, Jestřebice 30, 39843 Bernartice |
|
Lenka Kosinková
|
Neaktivní
od 06.10.2009
|
jednatel |
29.11.2005 |
Adresa: |
39843, 5593069, Písek, Bernartice, Jestřebice, 30, Jestřebice 30, 39843 Bernartice |
|
Ivan Kosinka
|
Neaktivní
od 29.11.2005
|
jednate |
29.04.1996 |
|
Jiří Kotrba
|
Neaktivní
od 29.11.2005
|
jednatel |
29.04.1996 |
|
Ivan Kosinka
|
Neaktivní
od 29.11.2005
|
jednate |
29.04.1996 |
Adresa: |
30, Jestřebice, Jestřebice 30, Česká republika |
|
Jiří Kotrba
|
Neaktivní
od 29.11.2005
|
jednatel |
29.04.1996 |
Adresa: |
28, Jestřebice, Jestřebice 28, Česká republika |
|