MARTIN TURÝNEK
|
Aktivní
|
místopředseda |
17.03.2023 |
Adresa: |
37501, 20031009, České Budějovice, Všemyslice, Všemyslice, 45, č.p. 45, 37501 Všemyslice |
|
JOSEF KUBOUŠEK
|
Aktivní
|
předseda |
13.07.2021 |
Adresa: |
37501, 20031637, České Budějovice, Všemyslice, Všeteč, 24 |
|
Ing. Bc. JITKA ŠÁLENÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
13.07.2021 |
Adresa: |
37501, 20039506, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Pivovarská, 145 |
|
RADEK ŘEHÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda |
13.07.2021 |
Adresa: |
39811, 5473390, Písek, Protivín, Protivín, Zámecká, 43 |
|
RADEK ŘEHÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda |
13.07.2021 |
Adresa: |
39811, 5473390, Písek, Protivín, Protivín, Zámecká, 43, Zámecká 43, 39811 Protivín |
|
JOSEF KUBOUŠEK
|
Aktivní
|
předseda |
13.07.2021 |
Adresa: |
37501, 20031637, České Budějovice, Všemyslice, Všeteč, 24, Všeteč 24, 37501 Všemyslice |
|
Ing. Bc. JITKA ŠÁLENÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2023
|
místopředseda |
13.07.2021 |
Adresa: |
37501, 20039506, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Pivovarská, 145, Pivovarská 145, 37501 Týn nad Vltavou |
|
RADEK ŘEHÁČEK
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
Místopředseda |
04.09.2019 |
Adresa: |
39811, 5473390, Písek, Protivín, Protivín, Zámecká, 43 |
|
RADEK ŘEHÁČEK
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
Místopředseda |
04.09.2019 |
Adresa: |
39811, 5473390, Písek, Protivín, Protivín, Zámecká, 43, Zámecká 43, 39811 Protivín |
|
RADEK ŘEHÁČEK
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
Místopředseda |
21.05.2016 |
Adresa: |
37501, 20031726, České Budějovice, Všemyslice, Všeteč, 33 |
|
JOSEF KUBOUŠEK
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
Předseda |
21.05.2016 |
Adresa: |
37501, 20031637, České Budějovice, Všemyslice, Všeteč, 24 |
|
MIROSLAVA LAŠTOVKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
Místopředseda |
21.05.2016 |
Adresa: |
37301, 20021119, České Budějovice, Temelín, Temelín, 66 |
|
RADEK ŘEHÁČEK
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
Místopředseda |
21.05.2016 |
Adresa: |
37501, 20031726, České Budějovice, Všemyslice, Všeteč, 33, Všeteč 33, 37501 Všemyslice |
|
MIROSLAVA LAŠTOVKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
Místopředseda |
21.05.2016 |
Adresa: |
37301, 20021119, České Budějovice, Temelín, Temelín, 66, č.p. 66, 37301 Temelín |
|
JOSEF KUBOUŠEK
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
Předseda |
21.05.2016 |
Adresa: |
37501, 20031637, České Budějovice, Všemyslice, Všeteč, 24, Všeteč 24, 37501 Všemyslice |
|