Josef Franěk
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
předseda představenstva |
19.11.2003 |
Adresa: |
76001, Zlín, tř. T. Bati, 1276 |
|
Josef Franěk
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
předseda představenstva |
19.11.2003 |
Adresa: |
1276, Zlín, tř. T. Bati, 76001, tř. T. Bati 1276, 76001 Zlín, Česká republika |
|
Ing. František Stoupenec
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
předseda představenstva |
03.12.1997 |
Adresa: |
4300823, Pustá Polom č. 274 |
|
Jan Wojtyla
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
člen představenstva |
03.12.1997 |
Adresa: |
Třinec V., Sosnová, 361 |
|
Ing. František Stoupenec
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
předseda představenstva |
03.12.1997 |
Adresa: |
74769, 4300823, Opava, Pustá Polom, Pustá Polom, Polní, 274, Polní 274, 74769 Pustá Polom |
|
Jan Wojtyla
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
člen představenstva |
03.12.1997 |
Adresa: |
73961, 12532606, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 361, Sosnová 361, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
Dr. Emil Sekel
|
Neaktivní
od 03.12.1997
|
předseda představenstva |
12.03.1996 |
Adresa: |
Ostrava-Zábřeh, Někrasovova, 6 |
|
Ing. František Stoupenec
|
Neaktivní
od 03.12.1997
|
člen představenstva |
12.03.1996 |
Adresa: |
4300823, Opava, Pustá Polom č. 274 |
|
Ing. Zdeněk Franek
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
místopředseda představenstva |
12.03.1996 |
Adresa: |
4299116, Opava, Pustá Polom č. 102 |
|
Dr. Emil Sekel
|
Neaktivní
od 03.12.1997
|
předseda představenstva |
12.03.1996 |
Adresa: |
70030, 3264815, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Někrasovova, 1011, 6, Někrasovova 1011/6, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. František Stoupenec
|
Neaktivní
od 03.12.1997
|
člen představenstva |
12.03.1996 |
Adresa: |
74769, 4300823, Opava, Pustá Polom, Pustá Polom, Polní, 274, Polní 274, 74769 Pustá Polom |
|
Ing. Zdeněk Franek
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
místopředseda představenstva |
12.03.1996 |
Adresa: |
74769, 4299116, Opava, Pustá Polom, Pustá Polom, Bartošková, 102, Bartošková 102, 74769 Pustá Polom |
|