Ing. Jakub Tomšej
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
předseda představenstva |
30.05.2001 |
Adresa: |
71000, 23338261, Slezská Ostrava, Keltičkova, 1905/44 |
|
Ing. Jakub Tomšej
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
předseda představenstva |
30.05.2001 |
Adresa: |
71000, 23338261, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Keltičkova, 1905, 44, Keltičkova 1905/44, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Jiří Zaremba
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
místopředseda představenstva |
07.06.2000 |
Adresa: |
73571, 7943296, Dětmarovice, 90 |
|
Ing. Jiří Zaremba
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
místopředseda představenstva |
07.06.2000 |
Adresa: |
73571, 7943296, Karviná, Dětmarovice, Dětmarovice, 90, č.p. 90, 73571 Dětmarovice |
|
Doc. Ing. Václav Nétek
|
Neaktivní
od 30.05.2001
|
předseda představenstva |
29.11.1999 |
Adresa: |
70030, 1, Ostrava - Zábřeh, Pospolitá, 3 |
|
Doc. Ing. Václav Nétek
|
Neaktivní
od 30.05.2001
|
předseda představenstva |
29.11.1999 |
Adresa: |
70030, 3267997, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Pospolitá, 1431, 3, Pospolitá 1431/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Vilém Balcárek
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
předseda představenstva |
04.05.1999 |
Adresa: |
73552, 1, Bohumín - Záblatí, Anenská, 174 |
|
Ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
místopředseda představenstva |
04.05.1999 |
Adresa: |
70100, 1, Mor. Ostrava, Nedbalova, 13 |
|
Ing. Marie Rothkögelová
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
člen představenstva |
04.05.1999 |
Adresa: |
73581, 18836224, Bohumín, Husova, 649 |
|
Ing. Vilém Balcárek
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
předseda představenstva |
04.05.1999 |
Adresa: |
73552, 18828981, Karviná, Bohumín, Záblatí, Anenská, 174, Anenská 174, Záblatí, 73552 Bohumín |
|
Ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
místopředseda představenstva |
04.05.1999 |
Adresa: |
70200, 3193055, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nedbalova, 2295, 13, Nedbalova 2295/13, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Marie Rothkögelová
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
člen představenstva |
04.05.1999 |
Adresa: |
73581, 18836224, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Husova, 649, Husova 649, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. Alena Frajsová
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
místopředseda představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
14244101, Karviná, Rychvald, Sokolská, 1605 |
|
Ing. Ladislav Sitko
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
předseda představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
14240467, Rychvald, Revoluční, 1225 |
|
Ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
člen představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
70100, 1, Mor. Ostrava, Nedbalova, 13 |
|
Ing. Alena Frajsová
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
místopředseda představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
73532, 14244101, Karviná, Rychvald, Rychvald, Sokolská, 1605, Sokolská 1605, 73532 Rychvald |
|
Ing. Ladislav Sitko
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
předseda představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
73532, 14240467, Karviná, Rychvald, Rychvald, Revoluční, 1225, Revoluční 1225, 73532 Rychvald |
|
Ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
člen představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
70200, 3193055, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nedbalova, 2295, 13, Nedbalova 2295/13, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Marian Bača
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
místopředseda představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
18839380, Karviná, Bohumín, Čáslavská, 993 |
|
Ing. Alena Frajsová
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
14244101, Karviná, Rychvald, Sokolská, 1605 |
|
Ing. Alena Frajsová
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
73532, 14244101, Karviná, Rychvald, Rychvald, Sokolská, 1605, Sokolská 1605, 73532 Rychvald |
|
Ing. Marian Bača
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
místopředseda představenstva |
05.06.1996 |
Adresa: |
73581, 18839380, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Čáslavská, 993, Čáslavská 993, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Jiří Rapacz
|
Neaktivní
od 05.06.1996
|
I.místopředseda představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
1, Havířov-Bludovice, Mládežnická, 7 |
|
Milan Drechsler
|
Neaktivní
od 05.06.1996
|
II. místopředseda představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
3, Karviná, Havířov, Vrchlického, 6/1464 |
|
Ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
předseda představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
70100, 1, Mor. Ostrava, Nedbalova, 13 |
|
Jiří Rapacz
|
Neaktivní
od 05.06.1996
|
I.místopředseda představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
73601, 24857866, Karviná, Havířov, Podlesí, Mládežnická, 1562, 7, Mládežnická 1562/7, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Milan Drechsler
|
Neaktivní
od 05.06.1996
|
II. místopředseda představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
6/1464, Karviná, Havířov, Vrchlického, Vrchlického 6/1464, Havířov, okres: Karviná, Česká republika |
|
Ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
předseda představenstva |
03.04.1996 |
Adresa: |
70200, 3193055, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nedbalova, 2295, 13, Nedbalova 2295/13, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|