Marek Šnajdr
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73801, 20569076, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Jiřího Trnky, 64 |
|
Rudolf Masný
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73938, 999999999, Frýdek-Místek, Dolní Domaslavice, 32 |
|
RNDr. Petr Hapala
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73801, 3, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, J. Kafky, 3115 |
|
Ing. Zdeněk Ručka
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73904, 999999999, Frýdek-Místek, Morávka, 233 |
|
Ing. Jan Káš
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73801, 3, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, ul. 1. máje, 1837 |
|
Marek Šnajdr
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73801, 20569076, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Jiřího Trnky, 64, Jiřího Trnky 64, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Rudolf Masný
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73938, 12501093, Frýdek-Místek, Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice, 32, č.p. 32, 73938 Dolní Domaslavice |
|
RNDr. Petr Hapala
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
3115, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, J. Kafky, 73801, J. Kafky 3115, 73801 Frýdek-Místek, okres: Frýdek-Místek, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Ručka
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73904, 14185946, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 233, č.p. 233, 73904 Morávka |
|
Ing. Jan Káš
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
73801, 20584571, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, 1. máje, 1837, 1. máje 1837, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Marek Šnajdr
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
20569076, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Jiřího Trnky, 64 |
|
Rudolf Masný
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
999999999, Frýdek-Místek, Dolní Domaslavice, 32 |
|
RNDr. Petr Hapala
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, J. Kafky, 3115 |
|
Ing. Zdeněk Ručka
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
999999999, Frýdek-Místek, Morávka, 233 |
|
Ing. Jan Káš
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, ul. 1. máje, 1837 |
|
Marek Šnajdr
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
73801, 20569076, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Jiřího Trnky, 64, Jiřího Trnky 64, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Rudolf Masný
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
73938, 12501093, Frýdek-Místek, Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice, 32, č.p. 32, 73938 Dolní Domaslavice |
|
RNDr. Petr Hapala
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
3115, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, J. Kafky, J. Kafky 3115, Frýdek-Místek, okres: Frýdek-Místek, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Ručka
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
73904, 14185946, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 233, č.p. 233, 73904 Morávka |
|
Ing. Jan Káš
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
člen představenstva |
10.04.1996 |
Adresa: |
73801, 20584571, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, 1. máje, 1837, 1. máje 1837, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|