Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | MOSS - STAVIVA, společnost s ručením omezeným "v likvidaci" |
ICO: | 65140206 |
Registrovaná adresa: | 71000, 3207005, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Zámostní, 331, 29, Zámostní 331/29, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
Začleněno na: | 24.04.1996 |
Datum ukončení: | 23.06.2006 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Leo Chřibek | Neaktivní od 23.06.2006 | 07.08.1996 | |
|
|||
Moravská obchodní a stavební společnost a.s. | Neaktivní od 23.06.2006 | 24.04.1996 | |
|
|||
Michaela Rybková | Neaktivní od 23.06.2006 | 24.04.1996 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Leo Chřibek | Neaktivní od 01.02.2006 | Jednatel | 07.08.1996 |
|
|||
Ing. Leo Chřibek | Neaktivní od 01.02.2006 | Jednatel | 07.08.1996 |
|
|||
Ing. Leoš Chřibek | Neaktivní od 07.08.1996 | Jednatel | 24.04.1996 |
|
|||
Ing. Jaroslav Hložek | Neaktivní od 10.06.1999 | Jednatel | 24.04.1996 |
|
|||
Michaela Rybková | Neaktivní od 01.02.2006 | Jednatel | 24.04.1996 |
|
|||
Ing. Leoš Chřibek | Neaktivní od 07.08.1996 | Jednatel | 24.04.1996 |
|
|||
Ing. Jaroslav Hložek | Neaktivní od 10.06.1999 | Jednatel | 24.04.1996 |
|
|||
Michaela Rybková | Neaktivní od 01.02.2006 | Jednatel | 24.04.1996 |
|
Registrační číslo MOSS - STAVIVA, společnost s ručením omezeným "v likvidaci" je 65140206.
Registrační adresa MOSS - STAVIVA, společnost s ručením omezeným "v likvidaci" je 71000, 3207005, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Zámostní, 331, 29, Zámostní 331/29, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava.
MOSS - STAVIVA, společnost s ručením omezeným "v likvidaci" byla založena 24.04.1996.