Bc. Werner Bernatík
|
Neaktivní
od 28.05.2005
|
jednatel |
05.10.2000 |
Adresa: |
5769655, Český Těšín, 28. října, 48 |
|
Bc. Werner Bernatík
|
Neaktivní
od 28.05.2005
|
jednatel |
05.10.2000 |
Adresa: |
73701, 5769655, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, 28. října, 786, 48, 28. října 786/48, 73701 Český Těšín |
|
Mgr. Jaroslav Plodr
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
jednatel |
01.08.2000 |
Adresa: |
21851379, Praha 4, Pavlíkova, 603 |
|
Mgr. Jaroslav Plodr
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
jednatel |
01.08.2000 |
Adresa: |
14200, 21851379, Praha, Kamýk, Pavlíkova, 603, 8, Pavlíkova 603/8, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. František Havrilla
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
22184066, Praha 6, Jugoslávských partyzánů, 46 |
|
Ing. Zdeněk Červinka
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
73532, 14242982, Rychvald, Michálkovická, 1484 |
|
Ing. Vlastimil Šeda
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
61900, 19404751, Brno, Osamělá, 42 |
|
Doc. PhDr. Emil Vašíček
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
21851361, Praha 4, Pavlíkova, 602 |
|
JUDr. František Havrilla
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
16000, 22184066, Praha, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 955, 46, Jugoslávských partyzánů 955/46, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Zdeněk Červinka
|
Neaktivní
od 01.08.2000
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
73532, 14242982, Karviná, Rychvald, Rychvald, Michálkovická, 1484, Michálkovická 1484, 73532 Rychvald |
|
Doc. PhDr. Emil Vašíček
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
14200, 21851361, Praha, Kamýk, Pavlíkova, 602, 6, Pavlíkova 602/6, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Vlastimil Šeda
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
61900, 19404751, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Osamělá, 526, 42, Osamělá 526/42, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
Mgr. Petr Válek
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
jednatel |
10.11.1998 |
Adresa: |
4, Ostrava, Poděbradova, 2055/61A |
|
Mgr. Petr Válek
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
jednatel |
10.11.1998 |
Adresa: |
2055/61A, Ostrava, Poděbradova, Poděbradova 2055/61A, Ostrava, Česká republika |
|
Tomáš Choleva
|
Neaktivní
od 10.11.1998
|
jednatel |
22.10.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Aleše Hrdličky, 1631/14 |
|
Tomáš Choleva
|
Neaktivní
od 10.11.1998
|
jednatel |
22.10.1998 |
Adresa: |
1631/14, Ostrava-Poruba, Aleše Hrdličky, Aleše Hrdličky 1631/14, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Pavel Jendrulek
|
Neaktivní
od 22.10.1998
|
jednatel |
06.01.1997 |
Adresa: |
1, Havířov-Město, Edisonova, 526/13 |
|
Pavel Jendrulek
|
Neaktivní
od 22.10.1998
|
jednatel |
06.01.1997 |
Adresa: |
73601, 24901237, Karviná, Havířov, Město, Edisonova, 526, 13, Edisonova 526/13, Město, 73601 Havířov |
|
Lenka Lukešová
|
Neaktivní
od 22.10.1998
|
jednatel |
12.03.1996 |
Adresa: |
4, Ostrava 3, Jugoslávská, 2987/18a |
|
Lenka Lukešová
|
Neaktivní
od 22.10.1998
|
jednatel |
12.03.1996 |
Adresa: |
70030, 3281680, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Jugoslávská, 2987, 18a, Jugoslávská 2987/18a, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|