ALEŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 16.04.2018
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3 |
|
ALEŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 16.04.2018
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
ALEŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
01.07.2015 |
Adresa: |
70030, 3283241, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Dr. Šavrdy, 3015, 16 |
|
ALEŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
01.07.2015 |
Adresa: |
70030, 3283241, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Dr. Šavrdy, 3015, 16, Dr. Šavrdy 3015/16, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
ALEŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
72400, 3369587, Ostrava, Stará Bělá, Vaňkova, 625, 4 |
|
ALEŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
72400, 3369587, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Vaňkova, 625, 4, Vaňkova 625/4, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
Peter Maňo
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
28.02.2011 |
Adresa: |
04001, Košice-Sever, Gerlachovská, 2 |
|
Peter Maňo
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
28.02.2011 |
Adresa: |
Košice-Sever, Gerlachovská, 04001, Gerlachovská 2, 04001 Košice-Sever, Slovensko |
|
Jana Hulmanová
|
Neaktivní
od 28.02.2011
|
jednatel |
09.10.2008 |
Adresa: |
70030, 3272699, Ostrava, Zábřeh, Rodimcevova, 2055/27 |
|
Jana Hulmanová
|
Neaktivní
od 28.02.2011
|
jednatel |
09.10.2008 |
Adresa: |
70030, 3272699, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Rodimcevova, 2055, 27, Rodimcevova 2055/27, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Libor Čuba
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
Ostrava - Stará Bělá, Hašlerova, 674 |
|
Petr Čuba
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
Ostrava - Stará Bělá, Hašlerova, 674 |
|
Ing. Libor Čuba
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
72400, 3370089, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Hašlerova, 674, 9, Hašlerova 674/9, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
Petr Čuba
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
72400, 3370089, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Hašlerova, 674, 9, Hašlerova 674/9, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|