JOSEF JELÍNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
58001, 24998532, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Slunečná, 1948 |
|
Lubomír Krov
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
58301, 9628177, Chotěboř, Chotěboř, Neudőrflova, 1098 |
|
Lubomír Krov
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
58301, 9628177, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Neudőrflova, 1098, Neudőrflova 1098, 58301 Chotěboř |
|
JOSEF JELÍNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
58001, 24998532, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Slunečná, 1948, Slunečná 1948, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Petr Zgarba
|
Neaktivní
od 21.06.2005
|
Jednatel |
22.06.2004 |
Adresa: |
58001, 3, Havlíčkův Brod, Petrkov, 58 |
|
Ing. Petr Zgarba
|
Neaktivní
od 21.06.2005
|
Jednatel |
22.06.2004 |
Adresa: |
58001, 25193619, Havlíčkův Brod, Lípa, Petrkov, 58, Petrkov 58, 58001 Lípa |
|
Ing. Marie Zgarbová
|
Neaktivní
od 22.06.2004
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
58001, 9593209, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Jiskrova, 512 |
|
JOSEF JELÍNEK
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
58001, 24998532, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Slunečná, 1948 |
|
Lubomír Krov
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
58301, 4, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Husova, 1098 |
|
Ing. Marie Zgarbová
|
Neaktivní
od 22.06.2004
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
58001, 9593209, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Jiskrova, 512, Jiskrova 512, 58001 Havlíčkův Brod |
|
JOSEF JELÍNEK
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
58001, 24998532, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Slunečná, 1948, Slunečná 1948, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Lubomír Krov
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
1098, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Husova, 58301, Husova 1098, 58301 Chotěboř, okres: Havlíčkův Brod, Česká republika |
|