PETR FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
|
20.05.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
PETR FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
|
20.05.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Petr Formánek
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
|
23.08.2011 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Husova, 165, 5 |
|
PETR FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
|
23.08.2011 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Petr Formánek
|
Neaktivní
od 23.08.2011
|
|
28.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19380518, Brno, Ulička, 133, 17 |
|
Petr Formánek
|
Neaktivní
od 23.08.2011
|
|
28.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19380518, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Ulička, 133, 17, Ulička 133/17, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Jarmila Mackerlová
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
jednatel |
06.02.2009 |
Adresa: |
61400, 26475812, Brno, Borky, 7 |
|
Jarmila Mackerlová
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
jednatel |
06.02.2009 |
Adresa: |
61400, 26475812, Brno-město, Brno, Maloměřice, Borky, 1004, 7, Borky 1004/7, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Slavomír Magál
|
Neaktivní
od 30.07.2007
|
jednatel |
30.07.2007 |
Adresa: |
90025, Chorvátky Grob, Pezinská, 901/5 |
|
Eva Vopičková Fučíková
|
Neaktivní
od 06.02.2009
|
jednatel |
30.07.2007 |
Adresa: |
61400, 19464991, Brno, Obřany, Fryčajova, 536/155 |
|
Slavomír Magál
|
Neaktivní
od 30.07.2007
|
jednatel |
30.07.2007 |
Adresa: |
901/5, Chorvátky Grob, Pezinská, 90025, Pezinská 901/5, 90025 Chorvátky Grob, Slovensko |
|
Eva Vopičková Fučíková
|
Neaktivní
od 06.02.2009
|
jednatel |
30.07.2007 |
Adresa: |
61400, 19464991, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 536, 155, Fryčajova 536/155, Obřany, 61400 Brno |
|
Slavomír Magál
|
Neaktivní
od 30.07.2007
|
jednatel |
01.04.1999 |
Adresa: |
81102, Bratislava, Heydukova, 9 |
|
Slavomír Magál
|
Neaktivní
od 30.07.2007
|
jednatel |
01.04.1999 |
Adresa: |
9, Bratislava, Heydukova, 81102, Heydukova 9, 81102 Bratislava, Slovensko |
|
Slavomír Magál
|
Neaktivní
od 01.04.1999
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
81102, Bratislava, Heydukova, 9 |
|
Slavomír Magál
|
Neaktivní
od 01.04.1999
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
9, Bratislava, Heydukova, 81102, Heydukova 9, 81102 Bratislava, Slovensko |
|